Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Torsten Just (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2022) | 01.02.1966 | ||||
Torhüterin | |||||
Anna Bockhorst (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2024) | 06.01.1998 | ||||
Torwart | |||||
Marie Reinwald (bis 30.06.2022) | 05.08.2003 | ||||
Abwehr | |||||
Lena Abraham (ab 03.07.2021) | 14.02.1997 | ||||
Paula Greiwe (ab 03.07.2021) | 10.09.1993 | ||||
Esther Herzog (ab 03.07.2021) | 30.07.1998 | ||||
Farina Meyer (ab 03.07.2021) | 05.02.1995 | ||||
Ylenia Sachau (ab 03.07.2021) | 30.05.1994 | ||||
Friederike Barfuß (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2023) | 09.08.2004 | ||||
Karla Kedenburg (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2023) | 09.04.1997 | ||||
Merle Liebs (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2023) | 13.06.1994 | ||||
Mittelfeld | |||||
Nathalie Martens (ab 03.07.2021) | 05.02.1993 | ||||
Joana Schierenbeck (ab 03.07.2021) | 16.10.1998 | ||||
Lea Taubert (ab 03.07.2021) | 30.06.1999 | ||||
Sarah Meyer (bis 30.06.2023) | 27.09.1994 | ||||
Daniela Asendorf (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2023) | 16.09.1988 | ||||
Johanna Rathke (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2022) | 01.05.2003 | ||||
Laureen Ulbrich (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2022) | 21.10.1999 | ||||
Pina Frädert (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2022) | 24.04.1998 | ||||
Loa Lieberum (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2022) | 15.04.1999 | ||||
Jana Rietmann (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2022) | 22.02.1996 | ||||
Aline Stenzel (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2022) | |||||
Nina Woller (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2022) | 14.05.1995 | ||||
Safia Medwar (bis 30.06.2022) | |||||
Julia Mosel (bis 30.06.2022) | |||||
Sturm | |||||
Franziska Gieseke (ab 03.07.2021) | 24.03.1998 | ||||
Gina-Marie Gersonde | 23.05.2001 | ||||
Svenja Welkenbach (bis 30.06.2023) |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 22.08.2021 11:00 Uhr |
0 : 10 |
Schema Vergleich |