Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Marchel Weenk (ab 01.06.2022) (bis 30.06.2023) | |||||
Markus Schneiders (ab 18.10.2021) (bis 30.06.2022) | |||||
Reymond Verboom (ab 20.03.2022) (bis 30.06.2022) | |||||
Sammy Messalkhi (bis 05.10.2021) | |||||
Interimstrainer | |||||
Taner Demir (ab 06.10.2021) (bis 17.10.2021) | |||||
Torwart | |||||
Frauke Meteling (bis 30.06.2024) | 08.06.2003 | ||||
1 | Lara Wigger (bis 30.06.2024) | 01.07.1999 | |||
16 | Leonie Doege (bis 30.06.2023) | 20.02.1999 | |||
Torhüterin | |||||
Maud Houwers (ab 01.06.2022) (bis 30.06.2023) | |||||
20 | Joana Gutke (ab 01.01.2022) (bis 30.06.2022) | 09.01.2001 | |||
Abwehr | |||||
Laura Rekus (bis 30.06.2024) | 23.02.2001 | ||||
Jana Schmeinck (bis 30.06.2024) | 10.01.1999 | ||||
Marita Hund (bis 30.06.2024) | 21.05.1998 | ||||
5 | Isabel Hochstein (bis 30.06.2023) | 20.04.1994 | |||
13 | Vanessa Martini (bis 30.06.2023) | 26.09.1989 | |||
14 | Frauke Kaplon (bis 30.06.2023) | 02.02.2004 | |||
15 | Wiebke Terwege (bis 30.06.2024) | 12.10.1997 | |||
19 | Ines Ridder (bis 30.06.2022) | 17.12.1990 | |||
24 | Barakissa Coulibaly (bis 30.06.2023) | 01.01.1997 | |||
27 | Aileen Göbel (bis 30.06.2022) | 13.03.1995 | |||
32 | Anna Hoyer (bis 30.06.2022) | 18.10.1994 | |||
Mittelfeld | |||||
Mara Lensing (bis 30.06.2024) | 11.08.2003 | ||||
3 | Lea Wilting (bis 30.06.2023) | 22.02.2005 | |||
3 | Marlene De Kleine (bis 30.06.2022) | 03.03.2001 | |||
4 | Celine Preuß (bis 30.06.2023) | 14.12.1996 | |||
6 | Jolina Opladen (bis 30.06.2022) | 08.01.1999 | |||
6 | Anouk Linders (bis 30.06.2022) | ||||
7 | Julia-Lani Csordas (bis 30.06.2022) | 11.07.2003 | |||
8 | Jette ter Horst (bis 30.06.2023) | 09.07.2002 | |||
9 | Bente Fischer (bis 30.06.2023) | 27.11.2002 | |||
10 | Jana Schwanekamp (bis 30.06.2024) | 19.03.1997 | |||
17 | Ana Oliveira Leite (bis 30.06.2023) | 23.10.1991 | |||
18 | Carmen Koens (bis 30.06.2023) | 12.11.1999 | |||
20 | Vesna Milivojević (bis 30.06.2022) | 27.12.2001 | |||
23 | Nina Lange (bis 30.06.2023) | 14.07.1998 | |||
30 | Melina Glouhtchev (ab 01.01.2022) (bis 30.06.2023) | 12.09.2000 | |||
Sturm | |||||
Nele Szymkowiak (bis 30.06.2024) | 12.06.2000 | ||||
Hanna Hamdi (bis 30.06.2022) | 26.11.1995 | ||||
5 | Christina Edwards (bis 30.06.2022) | 12.02.1998 | |||
7 | Isabel Pfeiffer (bis 30.06.2023) | 07.03.1997 | |||
11 | Kaily Orriëns (bis 30.06.2023) | 25.07.1997 | |||
22 | Helena Schaffeld (bis 30.06.2024) | 04.06.1995 | |||
25 | Edina Habibovic (bis 30.06.2023) | 06.11.2000 | |||
26 | Sarah Grünheid (bis 30.06.2023) | 27.09.1990 | |||
29 | Michelle Büning (bis 30.06.2023) | 18.09.1996 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Montag, 23.08.2021 18:30 Uhr |
0 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 25.09.2021 15:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |