Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Christoph Heckl (ab 10.12.2021) (bis 30.06.2022) | 29.03.1969 | ||||
Dominik Herrmann (bis 14.10.2021) | |||||
Torwart | |||||
Christina Kink (bis 30.06.2022) | 11.12.1990 | ||||
Torhüterin | |||||
1 | Franziska Maier (bis 30.06.2023) | 15.09.1998 | |||
12 | Shantina Günther-Dias (bis 30.06.2023) | 23.05.2003 | |||
22 | Anna-Lena Daum (bis 30.06.2023) | 02.06.1998 | |||
Abwehr | |||||
14 | Katharina Krist (bis 30.06.2023) | 11.02.2004 | |||
15 | Nadine Zenger (bis 30.06.2022) | 27.05.1998 | |||
16 | Anna Petz (bis 30.06.2024) | 21.01.1995 | |||
18 | Sarah Schauer | 19.07.2004 | |||
19 | Anna-Lena Fritz (bis 30.06.2023) | 11.06.2001 | |||
25 | Lena Nickl (bis 30.06.2023) | 07.01.1999 | |||
Mittelfeld | |||||
2 | Larissa Galvez-Estrada | 21.04.1998 | |||
3 | Milena Proske (bis 30.06.2022) | 15.04.2003 | |||
4 | Ebru Uzungüney (bis 30.06.2022) | 13.05.1997 | |||
5 | Andrea Heigl (bis 30.06.2023) | 22.06.2001 | |||
6 | Ricarda Kießling (bis 30.06.2023) | 23.06.1996 | |||
8 | Ivana Slipcevic | 23.08.1998 | |||
8 | Alina Mailbeck (bis 30.06.2023) | 12.06.1997 | |||
9 | Loreta Lulaj (bis 30.06.2023) | 24.06.2003 | |||
10 | Lisa Ebert (bis 30.06.2023) | 06.07.2000 | |||
17 | Ann-Katrin Steiger (bis 30.06.2022) | 07.12.2003 | |||
18 | Ramona Maier (bis 30.06.2022) | 19.09.1995 | |||
20 | Jana Scharly (bis 30.06.2022) | 07.11.2000 | |||
21 | Stefanie Reischmann (bis 30.06.2022) | 27.10.1997 | |||
24 | Ann-Katrin Wolfram (bis 30.06.2023) | 26.10.1999 | |||
25 | Maria Zeller (bis 30.06.2022) | 20.03.2003 | |||
Sturm | |||||
Juliana Kottbauer (bis 30.06.2022) | 10.10.2004 | ||||
10 | Julia Götz (bis 30.06.2023) | 29.01.2000 | |||
11 | Sophia Meier (bis 30.06.2023) | 22.09.2004 | |||
13 | Vanessa Haim (bis 30.06.2023) | 01.05.1997 | |||
26 | Paula Vidovic (bis 30.06.2022) | 16.06.2002 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 22.08.2021 11:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |