Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Johannes Fritsch (bis 30.06.2022) | 23.07.1992 | ||||
David Pietrzyk (ab 03.07.2021) (bis 26.02.2022) | 17.12.1989 | ||||
Torhüterin | |||||
Inga Buchholz (bis 30.06.2023) | 02.05.1997 | ||||
Julia Haake (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2023) | 20.11.1997 | ||||
Mittelfeld | |||||
Dilara Agac (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2023) | 20.09.2001 | ||||
Selina Grosch (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2023) | 16.04.1997 | ||||
Nadine Heinrich (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2023) | 02.07.1991 | ||||
Anja Kähler (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2023) | 26.06.1987 | ||||
Anina Sange (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2023) | 21.10.1994 | ||||
Marlies Sänger (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2023) | 31.01.1995 | ||||
Hülya Kaya (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2023) | 21.09.1992 | ||||
Kimberly Zietz (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2023) | 06.03.1995 | ||||
Celine Dey (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2023) | 19.04.1996 | ||||
Vanessa Lux (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2023) | 16.03.1997 | ||||
Julia Reh (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2023) | 12.05.1999 | ||||
Beslinda Shigjeqi (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2023) | 31.07.1992 | ||||
Corinna Statz (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2023) | 14.03.2001 | ||||
Louise Trapp (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2023) | 10.09.2001 | ||||
Danya Barsalona (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2023) | 12.01.1988 | ||||
Stephanie Gerken (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2023) | 02.10.1991 | ||||
Trinity Künzel (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2023) | 02.04.2003 | ||||
Jullien Ramirez (bis 30.06.2022) | |||||
Cindy Hagen (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2022) | 13.03.2002 | ||||
Tatjana Fandre (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2022) | 16.09.1992 | ||||
Maren Huelsekopf (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2022) | 18.06.2000 | ||||
Nadine König (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2022) | 03.09.2000 | ||||
Elisa Lindacher (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2022) | 22.07.2004 | ||||
Jessica Purps (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2022) | 09.07.1989 | ||||
Sara Allouch (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2022) | 21.04.2000 | ||||
Katharina Geßner (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2022) | 24.09.2000 | ||||
Julia Grünky (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2022) | 26.06.1992 | ||||
Judith Mengel (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2022) | 09.08.1992 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 22.08.2021 14:00 Uhr |
3 : 2 i.E. |
Schema Vergleich |