Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Andreas Edelmann (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2023) | |||||
Paul Müller (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2022) | |||||
Torwart | |||||
1 | Lea-Marie Knipp (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2022) | 04.02.1999 | |||
25 | Julia Roth (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2022) | 16.01.1994 | |||
Abwehr | |||||
2 | Hannah Sieberg (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2022) | ||||
3 | Jana Katharina Daub (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2022) | ||||
5 | Julia Berchner (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2022) | ||||
7 | Aileen Trottner (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2022) | ||||
Mittelfeld/Sturm | |||||
Burcu Özkanca (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2023) | 20.01.1997 | ||||
Chiara Ianzano (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2023) | 10.06.2002 | ||||
Eileen Roeser (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2023) | |||||
Vanessa Schöbel (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2023) | |||||
Neele Daub (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2023) | |||||
Valentina Vogt (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2023) | 10.04.1999 | ||||
Luisa Krämer (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2023) | |||||
Sophie Rüthing (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2023) | 19.07.1999 | ||||
Josephine Greb (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2023) | 28.04.2002 | ||||
Marie Rüthing (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2023) | 19.07.1999 | ||||
Sabrina Schneider (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2023) | 22.09.1983 | ||||
Sabrina El-Aissati (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2023) | 26.05.1992 | ||||
Lotta Fernholz (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2023) | |||||
Pascale Kampczyk (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2023) | |||||
17 | Luca Barth (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2023) | ||||
23 | Pauline Fernholz (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2023) | ||||
Mittelfeld | |||||
Hayat Jaber (bis 30.06.2022) | 28.01.2004 | ||||
Zozan Akcay (bis 30.06.2022) | |||||
15 | Nina Fiona Dentler (bis 30.06.2022) |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 21.08.2021 16:00 Uhr |
17 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 26.09.2021 12:00 Uhr |
0 : 6 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 31.10.2021 12:00 Uhr |
0 : 9 |
Schema Vergleich |