Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Nico Reese (ab 19.04.2023) (bis 30.06.2023) | |||||
Sascha Glass (bis 23.03.2023) | 12.10.1972 | ||||
Interimstrainer | |||||
Nicole Bender-Rummler (ab 23.03.2023) (bis 01.04.2023) | 16.11.1982 | ||||
Torhüterin | |||||
1 | Manon Klett (bis 30.06.2023) | 01.12.1996 | |||
Abwehr | |||||
5 | Celina Degen | 16.05.2001 | |||
6 | Myrthe Moorrees (bis 30.06.2023) | 12.12.1994 | |||
13 | Genessee Puntigam (bis 30.06.2023) | 28.08.1992 | |||
14 | Carlotta Imping (ab 01.06.2023) | 10.12.2003 | |||
17 | Sarah Puntigam (bis 30.06.2023) | 13.10.1992 | |||
18 | Andrea Gavric (bis 30.06.2024) | 03.12.2001 | |||
25 | Laura Donhauser | 04.09.2001 | |||
Mittelfeld | |||||
Marleen Schimmer (ab 01.01.2023) (bis 30.06.2023) | 23.10.2000 | ||||
6 | Lotta Cordes | 27.04.2001 | |||
7 | Manjou Wilde (bis 30.06.2023) | 19.04.1995 | |||
8 | Laura Vogt | 13.05.2001 | |||
9 | Adriana Achcinska | 22.04.2002 | |||
10 | Sharon Beck (bis 30.06.2024) | 22.03.1995 | |||
11 | Alena Bienz | 05.03.2003 | |||
12 | Alicia-Sophie Gudorf (bis 30.06.2023) | 23.05.2001 | |||
16 | Lilith Schmidt (bis 30.06.2024) | 08.06.2006 | |||
27 | Lena Uebach (bis 30.06.2024) | 31.07.2000 | |||
Sturm | |||||
8 | Mandy Islacker (bis 30.06.2023) | 08.08.1988 | |||
13 | Emma Lattus (bis 30.06.2024) | ||||
23 | Jana Beuschlein (bis 30.06.2023) | 04.10.1995 | |||
24 | Weronika Zawistowska (bis 30.06.2023) | 17.12.1999 | |||
29 | Selina Cerci (bis 30.06.2024) | 31.05.2000 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 11.09.2022 14:00 Uhr |
0 : 8 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 20.11.2022 13:00 Uhr |
1 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 28.02.2023 18:00 Uhr |
0 : 4 |
Schema Vergleich |