Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainerin | |||||
Melanie Klein (bis 30.06.2024) | 26.07.1982 | ||||
Trainer | |||||
Giuseppe Galliano (bis 30.06.2023) | |||||
Torhüterin | |||||
1 | Christina Ehl (bis 30.06.2024) | 23.02.1990 | |||
16 | Verena Wonn (bis 30.06.2023) | 09.01.1986 | |||
Torwart | |||||
21 | Saskia Dingert (bis 30.06.2023) | 15.07.1993 | |||
Abwehr | |||||
11 | Sina Kirschner (bis 30.06.2023) | 31.07.1993 | |||
18 | Carina Enoch (bis 30.06.2023) | 30.04.1984 | |||
19 | Lisa Wagner (bis 30.06.2024) | 02.02.1993 | |||
22 | Sandra Enz (bis 30.06.2024) | 05.05.1988 | |||
23 | Sabine Blank (bis 30.06.2023) | 30.04.1984 | |||
31 | Sophie Prinz (bis 30.06.2023) | ||||
Mittelfeld | |||||
Soraya Schiffmann (bis 30.06.2023) | 23.01.2005 | ||||
Antonia Rohr (bis 30.06.2023) | 16.11.2004 | ||||
Vanessa Skradde-Fries (bis 30.06.2023) | 16.08.1990 | ||||
Lisa Marie Sesar (bis 30.06.2023) | 30.06.2003 | ||||
Annamaria Mazzola (bis 30.06.2023) | 25.07.2003 | ||||
6 | Carina Alt (bis 30.06.2024) | 13.04.1993 | |||
7 | Anna Dickmann (bis 30.06.2023) | 13.02.1984 | |||
7 | Michelle Kriesch (bis 30.06.2023) | 11.05.1999 | |||
8 | Anne Reinhard (bis 30.06.2024) | 14.08.1999 | |||
9 | Jana Laufer (bis 30.06.2023) | ||||
10 | Anika Scherer (bis 30.06.2023) | 26.05.1992 | |||
13 | Pascale Woll (bis 30.06.2023) | ||||
14 | Laurie Paczesny (bis 30.06.2023) | 19.08.1996 | |||
15 | Jacqueline De Backer (bis 30.06.2024) | 12.07.1994 | |||
27 | Nina Philippi (bis 30.06.2024) | 28.09.1996 | |||
Sturm | |||||
Annika Balzert (ab 01.06.2023) (bis 30.06.2024) | 15.04.1998 | ||||
Clara Darimont (ab 01.06.2023) (bis 30.06.2024) | 08.02.1997 | ||||
3 | Angelina Kön (bis 30.06.2023) | 31.12.1997 | |||
17 | Laurencia Nimako (bis 30.06.2024) | 02.07.2001 | |||
25 | Sabrina Meyer (bis 30.06.2023) | 16.08.1988 | |||
33 | Sophie Quatrana (bis 30.06.2023) | 30.03.1992 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 21.08.2022 11:01 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |