Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Christian Tiffert | 18.02.1982 | ||||
Torwart | |||||
1 | Jakub Jakubov (bis 30.06.2023) | 01.02.1989 | |||
22 | David Wunsch (bis 30.06.2023) | 04.03.2003 | |||
32 | Stanley Birke (bis 30.06.2024) | 18.04.2005 | |||
Abwehr | |||||
2 | Jasin Jusic (bis 30.06.2024) | 17.01.2003 | |||
3 | Marius Schreiber (bis 30.06.2024) | 19.01.2003 | |||
4 | Niclas Walther (bis 30.06.2024) | 27.09.2002 | |||
15 | Chris Löwe (bis 29.03.2024) | 16.04.1989 | |||
21 | Robert Zickert (bis 30.06.2024) | 23.03.1990 | |||
22 | Robert Berger (bis 30.06.2024) | 07.11.1996 | |||
25 | Roman Eppendorfer (bis 30.06.2024) | 26.02.2003 | |||
Mittelfeld | |||||
5 | Stefan Pribanovic (bis 30.06.2024) | 28.04.1997 | |||
7 | Jannick Wolter (bis 30.06.2024) | 29.08.2004 | |||
8 | Okan Kurt (bis 30.06.2023) | 11.01.1995 | |||
14 | Tim Campulka (bis 30.06.2023) | 28.04.1999 | |||
17 | Lucas Arnold (ab 01.03.2023) (bis 30.06.2023) | 02.05.2002 | |||
18 | Stanley Keller (bis 30.06.2024) | 23.01.2002 | |||
26 | Lukas Stagge (bis 30.06.2024) | 11.05.1997 | |||
Sturm | |||||
7 | Stephan Mensah (bis 30.06.2023) | 01.06.2000 | |||
9 | Furkan Kircicek (bis 30.06.2023) | 28.09.1996 | |||
11 | Michel Ulrich (bis 26.08.2023) | 15.01.2000 | |||
13 | Max Roscher (bis 30.06.2024) | 05.08.2003 | |||
20 | Felix Brügmann (bis 30.06.2023) | 30.11.1992 | |||
28 | Kilian Pagliuca (bis 30.06.2023) | 02.09.1996 | |||
38 | Tobias Müller (bis 30.06.2024) | 31.05.1993 |