Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Lewe Timm (bis 30.06.2023) | |||||
Torwart | |||||
Merle Hellwig (bis 30.06.2023) | 26.07.2004 | ||||
1 | Lela-Celin Naward (bis 30.06.2023) | 07.12.1998 | |||
Torhüterin | |||||
Aaliyah Thomas (bis 30.06.2023) | 23.05.2003 | ||||
Abwehr | |||||
Antonia Fischer (bis 30.06.2023) | 22.10.2002 | ||||
Jacqueline Dönges (bis 30.06.2023) | 21.12.2000 | ||||
Melina Bünning (bis 30.06.2023) | 29.07.2006 | ||||
7 | Franka Dreyer (bis 30.06.2023) | 24.05.1991 | |||
8 | Svea Stoldt (bis 30.06.2024) | 03.12.2005 | |||
23 | Nina Brüggemann (bis 30.06.2023) | 11.02.1993 | |||
31 | Jobina Lahr (ab 11.01.2023) | 19.10.1991 | |||
Mittelfeld | |||||
Sarah-Vanessa Stöckmann (bis 30.06.2023) | 09.08.1993 | ||||
Carla Morich (bis 30.06.2023) | 04.02.1998 | ||||
Lisa Baum (bis 30.06.2023) | |||||
Henrike Jurascheck (bis 30.06.2023) | |||||
Nele Elise Karowski (bis 30.06.2023) | 27.01.2005 | ||||
Lisa-Kristin Behneke (bis 30.06.2023) | 07.12.2003 | ||||
Irma Schittek (bis 30.06.2023) | 23.04.2005 | ||||
Amira Dahl (bis 30.06.2023) | 31.01.2006 | ||||
Paulina Bartz (bis 15.09.2022) | 09.05.2005 | ||||
2 | Juliana-Justine Siever (bis 30.06.2023) | ||||
16 | Dana Celine Marquardt (ab 28.01.2023) (bis 30.06.2023) | 05.12.1997 | |||
27 | Markella Koskeridou (bis 30.06.2023) | 15.05.2000 | |||
Mittelfeld/Sturm | |||||
Hannah Günther (bis 30.06.2023) | 16.04.2005 | ||||
Marlene Deyß (bis 30.06.2023) | 26.03.2005 | ||||
Neele Albrecht (bis 30.06.2023) | 10.09.2002 | ||||
Anne van Bonn (bis 30.06.2023) | 12.10.1985 | ||||
Henrike Juraschek (bis 30.06.2023) | 18.08.2000 | ||||
Emilia Hirche (bis 30.06.2023) | 12.07.2003 | ||||
Beyza Kara (bis 30.06.2023) | 02.06.2003 | ||||
Diane Hennings (bis 30.06.2023) | 09.09.2003 | ||||
Aksana Alizadeh (bis 30.06.2023) | 20.12.2003 | ||||
Sara Schäfer-Hansen (bis 30.06.2023) | 17.09.1998 | ||||
Laura Henke (bis 30.06.2023) | 18.03.2003 | ||||
Sturm | |||||
Larissa Mühlhaus (bis 30.06.2023) | 13.01.2003 | ||||
Alina Witt (bis 30.06.2023) | 22.09.1995 | ||||
19 | Victoria Schulz (bis 30.06.2023) | 11.11.1997 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 20.08.2022 13:01 Uhr |
2 : 0 i.E. |
Schema Vergleich |