Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Fabian Hürzeler (bis 30.06.2024) | 26.02.1993 | ||||
Fabian Hürzeler (ab 23.12.2023) (bis 30.06.2023) | 26.02.1993 | ||||
Co-Trainer | |||||
Peter Németh (bis 30.06.2024) | 14.09.1972 | ||||
Torwart | |||||
22 | Nikola Vasilj | 02.12.1995 | |||
28 | Sören Ahlers | 09.09.1997 | |||
30 | Sascha Burchert | 30.10.1989 | |||
Abwehr | |||||
2 | Manolis Saliakas | 12.09.1996 | |||
3 | Karol Mets | 16.05.1993 | |||
4 | David Nemeth | 18.03.2001 | |||
20 | Yi-Young Park (bis 30.06.2024) | 29.06.1994 | |||
21 | Lars Ritzka | 07.05.1998 | |||
23 | Philipp Treu | 03.12.2000 | |||
25 | Adam Dźwigała | 25.09.1995 | |||
29 | Luca Günther (bis 30.06.2024) | 14.11.2001 | |||
32 | Jannes Wieckhoff (bis 30.06.2024) | 02.08.2000 | |||
Mittelfeld | |||||
Scott Banks (bis 30.06.2024) | 26.09.2001 | ||||
Aljoscha Kemlein (ab 07.01.2024) (bis 30.06.2024) | 02.08.2004 | ||||
7 | Jackson Irvine (ab 05.07.2023) | 07.03.1993 | |||
8 | Eric Smith | 08.01.1997 | |||
10 | Christopher Buchtmann (bis 30.06.2024) | 25.04.1992 | |||
10 | Marcel Hartel (bis 30.06.2024) | 19.01.1996 | |||
16 | Carlo Boukhalfa | 03.05.1999 | |||
20 | Erik Ahlstrand (ab 28.01.2024) | 14.10.2001 | |||
20 | Afeez Aremu (bis 23.08.2023) | 03.10.1999 | |||
24 | Connor Metcalfe | 05.11.1999 | |||
29 | Niklas Jessen (bis 30.06.2024) | 04.09.2003 | |||
32 | Tjark Scheller (ab 01.03.2024) (bis 30.06.2024) | 12.01.2002 | |||
35 | Eric Emanuel da Silva Moreira (ab 01.01.2024) (bis 30.06.2024) | 03.05.2006 | |||
Sturm | |||||
5 | Hauke Wahl | 15.04.1994 | |||
9 | Maurides (bis 30.06.2024) | 10.03.1994 | |||
11 | Johannes Eggestein | 08.05.1998 | |||
14 | Etienne Amenyido (bis 30.06.2024) | 01.03.1998 | |||
15 | Danel Sinani (ab 04.07.2023) | 05.04.1997 | |||
16 | Simon Makienok (bis 30.06.2024) | 21.11.1990 | |||
17 | Oladapo Afolayan | 11.09.1997 | |||
19 | Andreas Albers | 23.03.1990 | |||
26 | Elias Saad | 27.12.1999 | |||
27 | Simon Zoller (ab 01.09.2023) | 26.06.1991 |