Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Timm Fahrion (bis 30.06.2024) | |||||
Roger Prinzen (bis 30.06.2022) | 04.03.1969 | ||||
Torwart | |||||
Kevin Ehmann (bis 30.06.2022) | 24.11.2003 | ||||
Frank Feller (bis 30.06.2022) | 07.01.2004 | ||||
Arthur Kovis (bis 30.06.2022) | 19.01.2004 | ||||
Abwehr | |||||
Noah Haller (bis 30.06.2022) | 21.03.2003 | ||||
Gökdeniz Celik (bis 30.06.2022) | 02.10.2003 | ||||
Max Neunhoeffer (bis 30.06.2022) | 14.04.2004 | ||||
Mittelfeld | |||||
Nico Frisch (bis 30.06.2023) | 28.06.2004 | ||||
Nico Rieger (bis 30.06.2022) | 23.09.2003 | ||||
Arjan Hetemi (bis 30.06.2022) | 18.02.2003 | ||||
Aaron Leyhr (bis 30.06.2022) | 19.09.2003 | ||||
Nico Kröss (bis 30.06.2022) | |||||
Rigon Spahiu (bis 30.06.2022) | 18.02.2003 | ||||
Simon Gorr (bis 30.06.2022) | |||||
Levis Schaber (bis 30.06.2022) | 07.05.2004 | ||||
Jannik Pfänder (bis 30.06.2022) | 16.10.2003 | ||||
Mert Arslan (bis 30.06.2022) | 12.08.2003 | ||||
Luka Janes (bis 30.06.2022) | 19.01.2004 | ||||
Nick Zimmerer (bis 30.06.2022) | 12.02.2004 | ||||
Mert Özdemir (bis 30.06.2022) | 10.02.2003 | ||||
Henrick Selitaj (bis 30.06.2022) | 21.06.2004 | ||||
Richard Gumpinger (bis 30.06.2022) | |||||
Alexander Paul (bis 30.06.2022) | 16.02.2004 | ||||
Seedy Jarju (bis 30.06.2022) | 28.10.2004 | ||||
Sturm | |||||
Elidon Qenaj (bis 30.06.2022) | 22.05.2003 | ||||
Christos Evangelou (bis 30.06.2022) | 12.01.2003 | ||||
Felix Strodel (bis 30.06.2022) | 07.01.2004 | ||||
Philipp Kirsamer (bis 30.06.2022) | 25.05.2003 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 29.08.2021 10:30 Uhr |
0 : 4 |
Schema Vergleich |