Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Andre Vilk (bis 30.06.2022) | 08.07.1982 | ||||
Torwart | |||||
1 | Yannic Stein (bis 30.06.2022) | 17.09.2004 | |||
1 | Niklas Petzsch (bis 30.06.2022) | 18.06.2004 | |||
25 | Simeon Hawwary (bis 30.06.2022) | 14.01.2003 | |||
Abwehr | |||||
2 | Willi Noack (bis 30.06.2022) | 08.10.2004 | |||
3 | Tom Fron (bis 30.06.2022) | 28.03.2004 | |||
3 | Christopher Ackermann (ab 01.01.2022) (bis 30.06.2022) | 08.02.2005 | |||
4 | Sofiene Jannene (bis 30.06.2022) | 10.01.2003 | |||
5 | Mathis Bruns (bis 30.01.2023) | 31.03.2004 | |||
14 | Jerry Lutzmann (bis 30.06.2022) | 01.04.2005 | |||
17 | Milos Cvjetinovic (bis 30.06.2022) | 27.05.2003 | |||
18 | Fabian Graupner (bis 30.06.2023) | 19.02.2004 | |||
19 | Gilles Kamdem (bis 30.06.2022) | 06.04.2004 | |||
Mittelfeld | |||||
3 | Valon Aliji (ab 01.01.2022) (bis 30.06.2022) | 03.05.2005 | |||
6 | Aljoscha Kemlein (bis 30.06.2022) | 02.08.2004 | |||
8 | Maximilian Somnitz (bis 30.06.2022) | 09.06.2003 | |||
10 | Niklas Kaus (bis 30.06.2022) | 26.09.2003 | |||
10 | Baris Kalayci (ab 01.01.2022) (bis 30.06.2022) | 30.08.2005 | |||
13 | Luca Dahlke (bis 30.06.2022) | 13.08.2003 | |||
14 | Tim Schleinitz (ab 01.01.2022) (bis 30.06.2022) | 10.06.2005 | |||
14 | Benjamin Hoffmann (bis 30.06.2022) | 08.07.2005 | |||
15 | Julian Mätzke (bis 30.06.2022) | 18.02.2004 | |||
20 | Timon Kramer (ab 01.01.2022) (bis 30.06.2022) | 22.07.2005 | |||
21 | Albion Jahaj (ab 01.01.2022) (bis 30.06.2022) | 05.08.2005 | |||
22 | Batuhan Gögce (bis 30.06.2022) | 15.12.2004 | |||
23 | Levin Mattmüller (bis 30.06.2022) | 01.04.2004 | |||
Sturm | |||||
7 | Malick Sanogo (bis 30.06.2022) | 30.06.2004 | |||
9 | Philipp Kühn (bis 31.12.2021) | 04.01.2003 | |||
11 | David Preu (bis 30.06.2022) | 26.10.2004 | |||
16 | Felix Ewald (bis 30.06.2022) | 08.10.2003 | |||
20 | Linus Jurschik (bis 30.06.2022) | 17.10.2005 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 29.08.2021 11:00 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |