Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Uwe Ehlers (bis 30.06.2022) | 08.03.1975 | ||||
Torwart | |||||
Leon Borkovic (bis 30.06.2022) | 11.08.2003 | ||||
Elias Höftmann (bis 30.06.2022) | 07.02.2004 | ||||
Noah Hoffmann (bis 30.06.2022) | 03.09.2003 | ||||
Abwehr | |||||
Lucas Sperner (ab 01.01.2022) (bis 30.06.2023) | 08.02.2004 | ||||
Lars Westendorf (bis 30.06.2022) | 22.01.2004 | ||||
Kjell Hildebrandt (bis 30.06.2022) | 10.05.2003 | ||||
Tjark Hildebrandt (bis 30.06.2022) | 10.05.2003 | ||||
Felix Ruschke (bis 30.06.2022) | 08.03.2003 | ||||
Lucas Juhrmann (bis 30.06.2022) | 13.01.2003 | ||||
Shadrach Frimpong (bis 30.06.2022) | 16.06.2003 | ||||
Nils Schulz (bis 30.06.2022) | 11.04.2004 | ||||
Danilo John (bis 30.06.2022) | 16.02.2004 | ||||
Miguel Lemke (bis 30.06.2022) | 09.02.2004 | ||||
Mittelfeld | |||||
Justin Kohlisch (ab 01.01.2022) (bis 30.06.2023) | 22.05.2004 | ||||
Benno Dietze (bis 30.06.2022) | 15.07.2003 | ||||
Joshua Krüger (bis 30.06.2022) | 17.05.2004 | ||||
Robert Hartmann (bis 30.06.2022) | 09.04.2004 | ||||
Hasip Korkmazyürek (bis 30.06.2022) | 01.05.2003 | ||||
Kamil Antosiak (bis 30.06.2022) | 11.06.2004 | ||||
Raul Celotto (bis 30.06.2022) | 17.05.2004 | ||||
Milosz Brzozowski (bis 30.06.2022) | 17.09.2004 | ||||
Sturm | |||||
Randy Dei (bis 30.06.2022) | 21.07.2003 | ||||
Theo Martens (bis 30.06.2022) | 20.01.2003 | ||||
Thomas Rotfuß (bis 30.06.2022) | 12.07.2004 | ||||
Oliver Zajac (bis 30.06.2022) | 11.01.2003 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 29.08.2021 10:30 Uhr |
0 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 06.11.2021 11:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |