Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Elard Ostermann (bis 30.06.2022) | 15.10.1968 | ||||
Torwart | |||||
Hugo Sjöberg (bis 30.06.2022) | 02.04.2004 | ||||
1 | Jarmain Ozuzu (bis 30.06.2022) | 26.06.2003 | |||
25 | Tevin Freudenberg (bis 30.06.2022) | 17.04.2003 | |||
Abwehr | |||||
Terje Braunschweig (bis 30.06.2022) | 04.03.2003 | ||||
Rodrigo Teixeira (bis 30.06.2022) | 09.09.2003 | ||||
Bahadir Köstekli (bis 30.06.2022) | 07.07.2004 | ||||
3 | Tom Gerrit Marquardt (bis 30.06.2022) | 08.02.2003 | |||
4 | Torben Marten (bis 30.06.2022) | 25.05.2003 | |||
5 | Ove Witt (bis 30.06.2022) | 17.01.2004 | |||
10 | Jannic Ehlers (bis 30.06.2022) | 05.01.2003 | |||
16 | Jean Francois de Chatrie Doegl (bis 30.06.2022) | 20.11.2004 | |||
Mittelfeld | |||||
Abdul-Rezak Sama Dikeni (bis 30.06.2022) | 13.01.2004 | ||||
2 | Leonard Brodersen (bis 30.06.2022) | 17.05.2003 | |||
6 | Pawel Erfmann (bis 30.06.2022) | 09.04.2004 | |||
7 | Thies Richter (bis 30.06.2022) | 18.12.2003 | |||
8 | Melvin Zimmer (bis 30.06.2022) | 30.04.2004 | |||
10 | Ben Wucherpfennig (ab 01.01.2022) (bis 30.06.2022) | 26.07.2005 | |||
14 | Tidiane Toure (bis 30.06.2022) | 05.11.2004 | |||
17 | Moritz Hundsdorff (bis 30.06.2022) | 15.05.2004 | |||
18 | Niklas Niehoff (bis 30.06.2022) | 20.08.2004 | |||
19 | Youri von der Mehden (bis 30.06.2022) | 19.06.2003 | |||
20 | Ben Labes (bis 30.06.2022) | 02.03.2004 | |||
23 | William Moje (bis 30.06.2022) | ||||
24 | Yoost Diezemann (bis 30.06.2022) | 02.04.2004 | |||
27 | Cengizhan Koc (bis 30.06.2022) | 04.06.2004 | |||
Sturm | |||||
9 | Faris Moumouni (bis 30.06.2022) | 29.01.2003 | |||
11 | Ben Luca Nohns (bis 30.06.2022) | 04.02.2003 | |||
22 | Pepe Kruse (bis 30.06.2022) | 30.01.2004 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 28.08.2021 10:30 Uhr |
5 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |