Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Marc Kienle (ab 01.10.2021) (bis 30.06.2022) | 22.10.1972 | ||||
Marcel Rapp (bis 02.10.2021) | 16.04.1979 | ||||
Torwart | |||||
Nahuel Noll (bis 30.06.2022) | 17.03.2003 | ||||
Lukas Petersson (bis 30.06.2022) | 09.02.2004 | ||||
Paul Siegers (bis 30.06.2022) | 04.09.2004 | ||||
Tim Böff (bis 30.06.2022) | 07.07.2003 | ||||
Abwehr | |||||
Florian Bähr (bis 30.06.2022) | 18.02.2003 | ||||
Tim Ottilinger (bis 30.06.2022) | 05.02.2004 | ||||
Leon Gebauer (bis 30.06.2022) | 28.05.2004 | ||||
Tim Drexler (bis 30.06.2022) | 06.03.2005 | ||||
Thomas Bauer (bis 30.06.2022) | 30.03.2004 | ||||
Linus Weik (bis 30.06.2022) | 22.11.2004 | ||||
Noah König (bis 30.06.2022) | 17.05.2003 | ||||
Aleksei Carnier (bis 30.06.2022) | 30.10.2003 | ||||
Mittelfeld | |||||
Sekou Doucoure-Tandiang (ab 28.01.2022) (bis 30.06.2024) | 15.10.2005 | ||||
Valentin Lässig (bis 30.06.2022) | 03.03.2003 | ||||
Luka Duric (bis 30.06.2022) | 18.06.2003 | ||||
Leart Haskaj (bis 30.06.2022) | 24.02.2004 | ||||
Leon Leuze (bis 30.06.2022) | 12.02.2004 | ||||
Lucas Tamarez (bis 30.06.2022) | 11.09.2004 | ||||
Denis Perrone (bis 30.06.2022) | 19.10.2004 | ||||
Amid Khan Agha (bis 30.06.2022) | 06.06.2001 | ||||
Jaden Meyer (bis 30.06.2022) | 13.07.2004 | ||||
Tom Bischof (bis 30.06.2022) | 28.06.2005 | ||||
Mathieu Kambala (bis 30.06.2022) | 21.05.2003 | ||||
Philip Akem (ab 01.10.2021) (bis 30.06.2022) | 03.02.2003 | ||||
Sturm | |||||
Felix Hagmann (bis 30.06.2023) | 29.01.2004 | ||||
Turan Calhanoglu (bis 30.06.2022) | 26.09.2003 | ||||
Nick Breitenbücher (bis 30.06.2022) | 14.01.2003 | ||||
Rolands Bocs (bis 30.06.2022) | 06.02.2003 | ||||
Umut Tohumcu (bis 30.06.2022) | 11.08.2004 | ||||
Bambasé Conté (bis 30.06.2022) | 07.07.2003 | ||||
Cem Demir (bis 30.06.2022) | 03.10.2004 | ||||
Uche Destiny Obiogumu (bis 30.06.2022) | 27.04.2004 | ||||
Jakob Knollmüller (bis 30.06.2022) | 26.07.2003 | ||||
Abdoul Camara (bis 30.06.2022) | 21.01.2004 | ||||
Fisnik Asllani (bis 30.06.2022) | 08.08.2002 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 28.08.2021 11:00 Uhr |
0 : 6 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 06.11.2021 11:00 Uhr |
3 : 4 |
Schema Vergleich |