Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Martins Aurelio (bis 30.06.2023) | |||||
Torwart | |||||
1 | Luka Misic (bis 30.06.2023) | 04.04.2004 | |||
26 | Kevin Holzer (bis 30.06.2023) | 22.08.2005 | |||
Abwehr | |||||
4 | Louis Schmidt (bis 30.06.2023) | 14.08.2004 | |||
6 | Laurin Ernst (bis 30.06.2023) | 28.06.2004 | |||
Mittelfeld | |||||
2 | Magnus Schöchlin (bis 30.06.2023) | 16.04.2005 | |||
5 | Alexander Thoma (bis 30.06.2023) | 24.04.2005 | |||
10 | Yonas Lindscheid (bis 30.06.2023) | 21.10.2004 | |||
11 | Jonas Späth (bis 30.06.2023) | 27.11.2005 | |||
12 | Jonas Gutgsell (bis 30.06.2023) | 27.09.2005 | |||
13 | Marc Rawiel (bis 30.06.2023) | 19.02.2005 | |||
16 | Rares-Stefan Joitoiu (bis 30.06.2023) | 26.06.2004 | |||
18 | Louis Leberer (bis 30.06.2023) | 27.07.2005 | |||
19 | Levin Zimmermann (bis 30.06.2023) | ||||
20 | Ayberk Gümüssuyu (bis 30.06.2023) | 20.09.2004 | |||
23 | Dominik Kaufmann (bis 30.06.2023) | 14.08.2005 | |||
24 | Kevin Rist (bis 30.06.2023) | 24.02.2004 | |||
27 | Tarik Akan (bis 30.06.2023) | 03.01.2005 | |||
31 | Niklas Rupp (bis 30.06.2023) | 08.02.2005 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 11.09.2022 11:00 Uhr |
0 : 5 |
Schema Vergleich |