Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Jan Stoffels (bis 30.06.2023) | 09.08.1977 | ||||
Nico Schmidt (ab 01.01.2023) (bis 30.06.2023) | 17.03.1997 | ||||
Torwart | |||||
1 | Ermal Azemi (ab 01.01.2023) (bis 30.06.2023) | ||||
1 | Max Becker (bis 30.06.2023) | 01.12.2004 | |||
12 | Moritz Berhard (bis 30.06.2023) | 10.05.2005 | |||
30 | Johannes Kappel (ab 04.02.2023) (bis 30.06.2023) | 21.01.2005 | |||
Mittelfeld | |||||
Bastian Neises (ab 04.02.2023) (bis 30.06.2023) | 07.02.2006 | ||||
Tim Geister (bis 30.06.2023) | 28.01.2005 | ||||
Baran Hassan (bis 30.06.2023) | 04.06.2005 | ||||
Ben Pies (bis 30.06.2023) | 19.04.2005 | ||||
2 | Jannis Holbach (bis 30.06.2023) | 08.01.2005 | |||
3 | Maxim Burghardt (bis 30.06.2023) | 30.11.2004 | |||
4 | Jonas Brenner (bis 30.06.2023) | 16.06.2004 | |||
6 | Philipp Bauer (bis 30.06.2023) | 13.02.2004 | |||
7 | Faton Sulejmani (bis 30.06.2023) | 06.09.2004 | |||
8 | Noah Herber (bis 30.06.2023) | 09.11.2004 | |||
9 | Stan Trombini (bis 30.06.2023) | 18.01.2004 | |||
10 | Maximilian Uhlig (bis 30.06.2023) | 01.04.2004 | |||
11 | Till Weber (bis 30.06.2023) | 21.10.2004 | |||
13 | Alex Famini (bis 30.06.2023) | 30.01.2004 | |||
14 | Khaen Fuchs (bis 30.06.2023) | 01.03.2004 | |||
15 | Pablo Müller (bis 30.06.2023) | 08.03.2005 | |||
16 | Wladyslaw Zaporozhetsw (bis 30.06.2023) | ||||
17 | Mustafa Sungur (bis 30.06.2023) | 19.11.2004 | |||
18 | Louis Kappes (bis 30.06.2023) | 29.12.2005 | |||
19 | Marian Kunz (bis 30.06.2023) | 30.10.2005 | |||
20 | Lennart Poth (bis 30.06.2023) | 29.06.2004 | |||
21 | Ammar Cisse Zakari (bis 30.06.2023) | 06.08.2004 | |||
22 | Raphael Adiele (bis 30.06.2023) | 30.03.2005 | |||
25 | Noah Lorenz (bis 30.06.2023) | 04.01.2004 | |||
Sturm | |||||
25 | Leon Elshan (bis 30.06.2023) | 22.09.2004 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 10.09.2022 12:30 Uhr |
1 : 6 |
Schema Vergleich |