Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Munier Raychouni (bis 30.06.2024) | 29.12.1986 | ||||
Torwart | |||||
1 | Maximus Babke (bis 30.06.2023) | 16.02.2004 | |||
25 | Robert Strauchmann (bis 30.06.2023) | 24.05.2005 | |||
Mittelfeld | |||||
Khalid Abu El Haija (bis 30.06.2023) | 13.11.2005 | ||||
4 | Maxim Hessel (bis 30.06.2023) | 30.03.2005 | |||
5 | Jannes Werner (bis 30.06.2023) | 08.10.2005 | |||
6 | Leon Keranovic (bis 30.06.2023) | 24.07.2004 | |||
7 | Luca Müller (bis 30.06.2023) | 19.04.2005 | |||
8 | Jeremy Meinhardt (bis 30.06.2023) | 24.01.2005 | |||
9 | Aulon Shoshaj (bis 30.06.2023) | 28.01.2005 | |||
10 | Benjamin Zank (bis 30.06.2023) | 14.08.2004 | |||
11 | Fritz Schröder (bis 30.06.2023) | 01.11.2005 | |||
13 | Max Schuhmacher (bis 30.06.2023) | 14.07.2004 | |||
14 | Noah-Ali Musse Osman (bis 30.06.2023) | 01.03.2004 | |||
16 | Justin Smyla (bis 30.06.2023) | 04.04.2004 | |||
18 | Fabio Ertmer (bis 30.06.2023) | 18.06.2005 | |||
20 | Hee-seong Chun (bis 30.06.2023) | 30.08.2005 | |||
21 | Simon Lang (bis 30.06.2023) | 17.05.2005 | |||
22 | Lennart Jauck (bis 30.06.2023) | 20.09.2004 | |||
23 | Lennart Müller (bis 30.06.2023) | 21.09.2004 | |||
24 | Franz Maisel (bis 30.06.2023) | 26.02.2005 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 11.09.2022 11:00 Uhr |
2 : 3 i.E. |
Schema Vergleich |