Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Suat Tokat (bis 30.06.2023) | 02.05.1987 | ||||
Niklas Mack (bis 30.06.2023) | 17.01.1996 | ||||
Patrick Henle (bis 30.06.2023) | |||||
Torwart | |||||
Lion Sombetzki (bis 30.06.2023) | 12.10.2004 | ||||
Abwehr | |||||
Ben Hüning (bis 30.06.2023) | 11.11.2004 | ||||
Tim Kuhlmann (bis 30.06.2023) | 04.02.2004 | ||||
Gianluca Swajkowski (bis 30.06.2023) | 05.04.2005 | ||||
Elefterios Theocharis (bis 30.06.2023) | 14.02.2004 | ||||
Mittelfeld | |||||
Vladyslav Kulinich (bis 30.06.2023) | 08.05.2005 | ||||
Milot Ademi (bis 30.06.2023) | 07.10.2005 | ||||
Richard Assouhoun (bis 30.06.2023) | 06.06.2005 | ||||
Luke Best (bis 30.06.2023) | 19.08.2005 | ||||
Sion Beuker (bis 30.06.2023) | 25.06.2005 | ||||
Lennart Bollenberg (bis 30.06.2023) | 25.01.2005 | ||||
Mats Brune (bis 30.06.2023) | 28.04.2005 | ||||
Nils Chana (bis 30.06.2023) | 28.10.2005 | ||||
Cemil Demircan (bis 30.06.2023) | 09.07.2004 | ||||
Mehmet Demirci (bis 30.06.2023) | 28.07.2005 | ||||
Dorian Drucks (bis 30.06.2023) | 17.06.2004 | ||||
Ahmed Etri (bis 30.06.2023) | 08.05.2005 | ||||
Talha Evler (bis 30.06.2023) | 20.07.2005 | ||||
Berkant Gedikli (bis 30.06.2023) | 27.02.2005 | ||||
Ben Heuser (bis 30.06.2023) | 25.01.2004 | ||||
Johnason-Paul Ihekwoaba (bis 30.06.2023) | 13.03.2004 | ||||
Muhammed Karkar (bis 30.06.2023) | 18.04.2004 | ||||
Yorgos Kazantzidis (bis 30.06.2023) | 19.04.2004 | ||||
Davud Kocagöz (bis 30.06.2023) | 07.03.2005 | ||||
Frank Munu (bis 30.06.2023) | 07.01.2004 | ||||
Arnis Osmani (bis 30.06.2023) | 09.02.2004 | ||||
Etienne-Noel Reck (bis 30.06.2023) | 04.05.2005 | ||||
Baran Seker (bis 30.06.2023) | 02.01.2005 | ||||
Aksit Sen (bis 30.06.2023) | 10.03.2004 | ||||
17 | Zakaria Elhankouri (ab 01.01.2023) (bis 30.06.2023) | 17.05.2006 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 11.09.2022 11:00 Uhr |
2 : 5 |
Schema Vergleich |