Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Stephan Lerch (bis 12.03.2023) | 10.08.1984 | ||||
Torwart | |||||
Tim Philipp (bis 30.06.2024) | 21.12.2005 | ||||
Lukas Petersson (bis 30.06.2023) | 09.02.2004 | ||||
Tim Philipp (bis 30.06.2023) | 21.12.2005 | ||||
Abwehr | |||||
Niklas Sörensen (bis 30.06.2023) | 02.04.2004 | ||||
4 | Lars Strobl | 15.04.2005 | |||
4 | Hennes Behrens | 19.01.2005 | |||
Mittelfeld | |||||
Benedikt Huber (bis 30.06.2024) | 05.01.2005 | ||||
Sekou Doucoure-Tandiang (bis 30.06.2024) | 15.10.2005 | ||||
Dennis Arnst (bis 30.06.2023) | 27.03.2005 | ||||
Hennes Behrens (bis 30.06.2023) | 19.01.2005 | ||||
Tom Bischof (bis 30.06.2023) | 28.06.2005 | ||||
Abdoul Camara (bis 30.06.2023) | 21.01.2004 | ||||
Diren Dagdeviren (bis 30.06.2023) | 08.03.2005 | ||||
Sekou Doucoure-Tandiang (bis 30.06.2023) | 15.10.2005 | ||||
Tim Drexler (bis 30.06.2023) | 06.03.2005 | ||||
Ali-Eren Ersungur (bis 30.06.2023) | 22.11.2005 | ||||
Leon Gebauer (bis 30.06.2023) | 28.05.2004 | ||||
Paul Hennrich (bis 30.06.2023) | 06.03.2005 | ||||
Yannis Hör (bis 30.06.2023) | 05.01.2005 | ||||
Benedikt Huber (bis 30.06.2023) | 05.01.2005 | ||||
Iven Kaiser (bis 30.06.2023) | 16.01.2005 | ||||
Georgios Kiriakidis (bis 30.06.2023) | 17.02.2005 | ||||
Florian Micheler (bis 30.06.2023) | 17.05.2005 | ||||
Uche Destiny Obiogumu (bis 30.06.2023) | 27.04.2004 | ||||
Tim Ottilinger (bis 30.06.2023) | 05.02.2004 | ||||
Denis Perrone (bis 30.06.2023) | 19.10.2004 | ||||
Kritsana Garn Pummarrin (bis 30.06.2023) | 09.02.2005 | ||||
Milan Rehus (bis 30.06.2023) | 04.08.2005 | ||||
Matino Schlotterbeck (bis 30.06.2023) | 25.04.2004 | ||||
Adijat Sefer (bis 30.06.2023) | 20.01.2005 | ||||
Paul Siegers (bis 30.06.2023) | 04.09.2004 | ||||
Lars Strobl (bis 30.06.2023) | 15.04.2005 | ||||
Lucas Tamarez (bis 30.06.2023) | 11.09.2004 | ||||
Umut Tohumcu (bis 30.06.2023) | 11.08.2004 | ||||
Louis Wagensommer (bis 30.06.2023) | 11.02.2005 | ||||
Linus Weik (bis 30.06.2023) | 22.11.2004 | ||||
Luc Ziegler (bis 30.06.2023) | 15.03.2005 | ||||
Joshua Quarshie (bis 30.06.2023) | 26.07.2004 | ||||
Leart Haskaj (bis 31.01.2023) | 24.02.2004 | ||||
2 | Yannis Hör (bis 30.06.2024) | 05.01.2005 | |||
3 | Milan Rehus (bis 30.06.2024) | 04.08.2005 | |||
6 | Diren Dagdeviren | 08.03.2005 | |||
8 | Florian Micheler (bis 30.06.2024) | 17.05.2005 | |||
9 | Max Moerstedt (bis 30.06.2024) | 15.01.2006 | |||
Sturm | |||||
Felix Hagmann (bis 30.06.2023) | 29.01.2004 | ||||
Adam Mulele Lomoto (bis 30.06.2023) | 14.10.2004 | ||||
Ricardo Wagner (bis 30.06.2023) | 20.01.2005 | ||||
2 | Dennis Arnst (bis 30.06.2024) | 27.03.2005 | |||
7 | Ricardo Wagner | 20.01.2005 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 11.09.2022 12:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 15.10.2022 12:00 Uhr |
3 : 4 |
Schema Vergleich |