Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Marc-André Kruska (bis 30.06.2023) | 29.06.1987 | ||||
Heiko Butscher (bis 30.06.2023) | 28.07.1980 | ||||
Torwart | |||||
Jeremias Heufken (bis 30.06.2023) | 04.05.2006 | ||||
Ricardo Fischbach (bis 30.06.2023) | 12.02.2005 | ||||
1 | Finn Kotyrba (bis 30.06.2023) | 13.02.2004 | |||
18 | Hugo Rölleke (bis 30.06.2023) | 06.05.2005 | |||
Abwehr | |||||
2 | Marlon Schmitz (bis 30.06.2023) | 14.04.2004 | |||
4 | Tim Oermann (bis 30.06.2023) | 06.10.2003 | |||
5 | Niko Bozickovic (bis 30.06.2023) | 07.07.2005 | |||
12 | Luca Leon Bernsdorf (bis 30.06.2023) | 03.06.2005 | |||
15 | David Hartmann (bis 30.06.2023) | 04.07.2005 | |||
17 | Mohammed Tolba (bis 30.06.2024) | 19.07.2004 | |||
Mittelfeld | |||||
Erik Peters (bis 30.06.2023) | 11.01.2003 | ||||
Luka Blazevic (bis 30.06.2023) | 05.05.2004 | ||||
Semih Yakup Aksoy (bis 30.06.2023) | 15.08.2006 | ||||
Tin-Anjcur Banner (bis 30.06.2023) | 03.04.2006 | ||||
Carl Fallenberg (bis 30.06.2023) | 19.01.2006 | ||||
Len Blackmann (bis 30.06.2023) | 06.05.2006 | ||||
Yannick Blaszyk (bis 30.06.2023) | 11.08.2006 | ||||
Luc Dabrowski (bis 30.06.2023) | 26.01.2006 | ||||
Zinedine Durmus (bis 30.06.2023) | 16.04.2006 | ||||
Ciwan Günes (bis 30.06.2023) | 27.05.2006 | ||||
Suat Fajic (bis 30.06.2023) | 13.03.2005 | ||||
Paul Kalkoff (bis 30.06.2023) | |||||
Phil Hoffmann (bis 30.06.2023) | 15.08.2006 | ||||
Mamadou Barry (bis 30.06.2023) | 11.05.2006 | ||||
Julian Etse (bis 30.06.2023) | 23.03.2006 | ||||
Efe Colak (bis 30.06.2023) | 27.05.2006 | ||||
Jannis Hackmann (bis 30.06.2023) | 19.02.2006 | ||||
Niklas Klinke (bis 30.06.2023) | |||||
Cajetan Lenz (bis 30.06.2023) | 16.06.2006 | ||||
Jan Nzeba-Bost (bis 30.06.2023) | 04.04.2006 | ||||
Joel Schlotter (bis 30.06.2023) | |||||
Max-Luca Schmidt (bis 30.06.2023) | 19.06.2006 | ||||
Mika Völker (bis 30.06.2023) | 03.06.2006 | ||||
Adrian Yanga Mboyo (bis 30.06.2023) | 10.04.2006 | ||||
3 | Alessio Argenziano (bis 30.06.2023) | 10.10.2003 | |||
3 | Yusuf-Alptug Oguz (bis 30.06.2023) | 26.06.2004 | |||
6 | Nico Böll (bis 30.06.2023) | 25.04.2004 | |||
7 | Josue Santo (bis 30.06.2023) | 05.01.2004 | |||
10 | Ali Demirel (bis 30.06.2023) | ||||
10 | Leon Tasov (bis 30.06.2023) | 13.11.2004 | |||
13 | Jayden Joel Peters (bis 30.06.2023) | 30.09.2005 | |||
16 | Lennart Koerdt (bis 30.06.2023) | 07.01.2005 | |||
17 | Adam Tolba (bis 30.06.2023) | 30.05.2005 | |||
19 | Artur Golubytskij (bis 30.06.2023) | 31.08.2004 | |||
20 | Ismail Bah (bis 30.06.2023) | 10.02.2005 | |||
21 | Luca Erdelkamp (bis 30.06.2023) | 24.03.2005 | |||
24 | Luca Fava (bis 30.06.2023) | 10.08.2004 | |||
26 | Jean-Philippe Njike Nana (bis 30.06.2023) | 15.08.2005 | |||
Sturm | |||||
9 | Dominick Wasilewski (bis 30.06.2023) | 04.01.2003 | |||
9 | Florian Berisha (bis 30.06.2023) | 04.06.2004 | |||
11 | Robin Schultealbert (bis 30.06.2023) | ||||
11 | Tunahan Yardimci (bis 30.06.2023) | 01.08.2004 | |||
14 | Divine John Boafo (bis 30.06.2023) | 07.12.2005 | |||
23 | Mohammad Mahmoud (bis 30.06.2023) | 13.02.2005 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 10.09.2022 11:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 13.10.2022 13:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |