Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Ralf Kettemann (bis 30.06.2024) | 20.08.1986 | ||||
Julian Schwarz (ab 01.01.2024) (bis 30.06.2024) | 07.04.1992 | ||||
Torwart | |||||
1 | Jannis Bärtl (bis 30.06.2024) | 24.06.2006 | |||
22 | Nico Koch (bis 30.06.2024) | 01.02.2005 | |||
Feldspieler | |||||
Mikail Arslanoglu (bis 30.06.2024) | 16.01.2006 | ||||
Silviu-Andrei Capota (bis 30.06.2024) | 20.01.2005 | ||||
Cayan Demirköprü (bis 30.06.2024) | |||||
Ata Doruk (bis 30.06.2024) | |||||
Simon Guggenbühler (bis 30.06.2024) | |||||
Soufiane Hikmat (bis 30.06.2024) | |||||
Mohammed Ibrahim (bis 30.06.2024) | |||||
Jason Moser (bis 30.06.2024) | |||||
Marvin Mutz (bis 30.06.2024) | 08.03.2006 | ||||
Erik David Pop (bis 30.06.2024) | 30.01.2006 | ||||
Marcus Retter (bis 30.06.2024) | 29.01.2006 | ||||
River-Che Domenico Ries (bis 30.06.2024) | 03.04.2005 | ||||
Selim Sayan (bis 30.06.2024) | |||||
Brooklyn Schwarz (bis 30.06.2024) | 13.06.2005 | ||||
Efe Kaan Sihlaroglu (bis 30.06.2024) | 08.07.2005 | ||||
Leonardo Zikora (bis 30.06.2024) | |||||
Josua Zimmermann (bis 30.06.2024) | |||||
Danyal Hakan Zor (bis 30.06.2024) | |||||
Sidar Demirköprü (bis 30.06.2024) | |||||
2 | Rafael Pinto Pedrosa (bis 30.06.2024) | ||||
3 | Thomas Souchard (bis 30.06.2024) | 28.05.2005 | |||
4 | Nick Seidel (bis 30.06.2024) | 11.01.2005 | |||
5 | Jassin Manai (bis 30.06.2024) | 05.03.2006 | |||
5 | Louis Wagensommer (bis 30.06.2024) | 11.02.2005 | |||
6 | Mateo Kritzer (bis 30.06.2024) | 07.03.2006 | |||
6 | Hugo Luis Afonso (bis 30.06.2024) | 28.01.2005 | |||
7 | Luis Dettling (bis 30.06.2024) | 02.01.2005 | |||
7 | Linus Gamer (bis 30.06.2024) | 05.09.2006 | |||
8 | Kemal Cirpan (bis 30.06.2024) | 20.04.2006 | |||
9 | Firat Alpsoy (bis 30.06.2024) | 12.07.2005 | |||
10 | Louey Ben Farhat (bis 30.06.2024) | 19.07.2006 | |||
10 | Ali-Eren Ersungur (bis 30.06.2024) | 22.11.2005 | |||
11 | Fanol Lutolli (bis 30.06.2024) | 01.03.2006 | |||
12 | Silas Meier (bis 30.06.2024) | 19.06.2005 | |||
13 | Houssam Arbai (bis 30.06.2024) | 02.06.2006 | |||
14 | Tim Schunck (bis 30.06.2024) | 31.01.2006 | |||
15 | Leon Parduzi (bis 30.06.2024) | ||||
16 | Justin Obika (bis 30.06.2024) | ||||
17 | Ronald Mendi (bis 30.06.2024) | 02.01.2006 | |||
Mittelfeld | |||||
7 | Niklas Behr |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 02.09.2023 11:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |