Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Daniel Bauer (bis 30.06.2024) | 17.10.1982 | ||||
Torwart | |||||
1 | Juri Kirchmayr (bis 30.06.2024) | 12.11.2005 | |||
12 | Benedikt Börner (bis 30.06.2024) | 10.04.2006 | |||
Abwehr | |||||
27 | Kevin Lebersorger (bis 30.06.2024) | 09.06.2005 | |||
39 | Anders Rönne Börset (bis 30.06.2024) | 22.02.2006 | |||
Mittelfeld | |||||
Marces-Lion Amaniampong (bis 30.06.2024) | |||||
Ole Alsleben (bis 30.06.2024) | |||||
Lennox Anlauf (bis 30.06.2024) | |||||
Melvin Berkemer (bis 30.06.2024) | 04.02.2005 | ||||
Ole Brammer (bis 30.06.2024) | |||||
Dennis Celik (bis 30.06.2024) | 29.03.2006 | ||||
Yasin Chebil (bis 30.06.2024) | |||||
Danny Connolly (bis 30.06.2024) | |||||
Erkan Cetin (bis 30.06.2024) | |||||
Serkan Cetin (bis 30.06.2024) | |||||
Alessandro Crimaldi (bis 30.06.2024) | |||||
Taylan Atik Dilerim (bis 30.06.2024) | |||||
Elia Dittrich (bis 30.06.2024) | |||||
Jonah Funk (bis 30.06.2024) | |||||
Michele Gianchino (bis 30.06.2024) | |||||
Max Greger (bis 30.06.2024) | |||||
Max Herrewig (bis 30.06.2024) | |||||
Nilay-Emilio Hermann (bis 30.06.2024) | |||||
Nils Hoffmann (bis 30.06.2024) | 25.05.2006 | ||||
Tyrese Igwesi (bis 30.06.2024) | |||||
Mateusz Jasinski (bis 30.06.2024) | 30.06.2005 | ||||
Michael John (bis 30.06.2024) | |||||
Maurice Karp (bis 30.06.2024) | |||||
Max Kleinschmidt (bis 30.06.2024) | |||||
Luca Logiewa (bis 30.06.2024) | |||||
Finn-Marco Lux (bis 30.06.2024) | |||||
Mario Mbassi (bis 30.06.2024) | |||||
Kristers Millers (bis 30.06.2024) | |||||
Benjamin Mommertz (bis 30.06.2024) | |||||
Adrian Nikischin (bis 30.06.2024) | |||||
Amar Numic (bis 30.06.2024) | |||||
Laurin Peters (bis 30.06.2024) | |||||
Melvin Poms (bis 30.06.2024) | 09.11.2005 | ||||
Luca Putaro (bis 30.06.2024) | |||||
Tim Reuper (bis 30.06.2024) | |||||
Leonardo Randazzo (bis 30.06.2024) | |||||
William Seel (bis 30.06.2024) | |||||
Karlo Simic (bis 30.06.2024) | |||||
Mirza Sloboda (bis 30.06.2024) | |||||
Spyridon Souliotis (bis 30.06.2024) | |||||
Darwin Soylu (bis 30.06.2024) | |||||
Carl-Anton Sticherling (bis 30.06.2024) | |||||
Julius Teuber (bis 30.06.2024) | |||||
Keno Werner (bis 30.06.2024) | |||||
Marvin Wiese (bis 30.06.2024) | |||||
Jamal Jonischkeit (bis 10.04.2024) | |||||
2 | Manuel Braun (bis 30.06.2024) | 10.03.2005 | |||
3 | Christian Östergaard (bis 30.06.2024) | 13.04.2005 | |||
4 | Jan Bürger (bis 30.06.2024) | ||||
5 | Till Neininger (bis 30.06.2024) | ||||
5 | David Odogu (bis 30.06.2024) | 03.06.2006 | |||
6 | Kofi Jeremy Amoako (bis 30.06.2024) | 06.05.2005 | |||
7 | David Leal Costa (bis 30.06.2024) | 24.01.2006 | |||
8 | Jesse Costa (bis 30.06.2024) | 28.04.2005 | |||
9 | Alexander Georgiadi (bis 30.06.2024) | 20.05.2006 | |||
10 | Bennit Bröger (bis 30.06.2024) | 01.07.2006 | |||
11 | Max Herrmann (bis 30.06.2024) | 18.06.2005 | |||
12 | Kyrylo Khadasevych (bis 30.06.2024) | ||||
13 | Pharell Hensel (bis 30.06.2024) | ||||
14 | Leonard Köhler (bis 30.06.2024) | ||||
15 | Oskar Prokopp (bis 30.06.2024) | 15.01.2006 | |||
17 | Elijas Aslanidis (bis 30.06.2024) | 10.04.2006 | |||
18 | Dzenan Pejcinovic (bis 30.06.2024) | 15.02.2005 | |||
19 | Nilas Yacobi (ab 01.05.2024) (bis 30.06.2024) | ||||
19 | Trevor Benedict (bis 30.06.2024) | ||||
20 | Eryk Grzywacz (bis 30.06.2024) | 14.03.2006 | |||
22 | Adrian Doci (bis 30.06.2024) | 01.01.2005 | |||
24 | Jonathan Akaegbobi (bis 30.06.2024) | 25.04.2006 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 03.09.2023 13:00 Uhr |
2 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 07.10.2023 12:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 16.12.2023 11:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |