Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Lony Seiderer (ab 01.07.1936) (bis 30.06.1939) | 01.11.1895 | ||||
Fritz Teufel (bis 30.06.1936) | 06.02.1910 | ||||
Torwart | |||||
Ernst Schnaitmann (ab 01.07.1936) (bis 30.06.1947) | 29.01.1915 | ||||
Abwehr | |||||
Walter Kotz (bis 30.06.1947) | 19.08.1911 | ||||
Franz Seibold (bis 30.06.1938) | 09.04.1912 | ||||
Eugen Weidner (bis 30.06.1937) | 09.11.1911 | ||||
Mittelfeld | |||||
Paul Kraft (bis 30.06.1950) | 13.09.1914 | ||||
Hermann Hahn (bis 30.06.1938) | 05.08.1907 | ||||
Mattes (ab 01.07.1936) (bis 30.06.1937) | |||||
Sturm | |||||
Otto Bökle (bis 30.06.1950) | 17.02.1912 | ||||
Alfred Lehmann (bis 30.06.1950) | 19.12.1911 | ||||
Erich Koch (bis 30.06.1947) | 05.11.1907 | ||||
Erwin Haaga (bis 30.06.1947) | 08.02.1914 | ||||
Werner Pröfrock (ab 01.07.1936) (bis 30.06.1947) | 19.01.1911 | ||||
Willi Rutz (bis 30.06.1941) | 07.01.1907 | ||||
Kurt Schäfer (bis 30.06.1938) | 02.08.1915 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 11.06.1936 |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 21.06.1936 |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 06.09.1936 00:00 Uhr |
0 : 0 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 20.09.1936 00:00 Uhr |
6 : 0 |
Schema Vergleich |