Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Karl Winkler (bis 30.06.1954) | 04.04.1906 | ||||
Torwart | |||||
Klaus Hartenstein (bis 30.06.1955) | 24.03.1930 | ||||
Frans De Munck (bis 30.06.1954) | 20.08.1922 | ||||
Abwehr | |||||
Georg Stollenwerk (bis 30.06.1966) | 19.12.1930 | ||||
Heribert Finken (bis 30.06.1960) | 31.12.1939 | ||||
Heinz Goffart (bis 30.06.1957) | 03.04.1932 | ||||
Hans Graf (bis 30.06.1956) | 06.08.1923 | ||||
Stefan Langen (bis 30.06.1955) | 15.01.1925 | ||||
Mittelfeld | |||||
Hans Schäfer (bis 30.06.1966) | 19.10.1927 | ||||
Manfred Röhrig (bis 30.06.1963) | 27.07.1938 | ||||
Fritz Breuer (bis 31.12.1961) | 23.08.1929 | ||||
Josef Röhrig (bis 30.06.1960) | 28.02.1925 | ||||
Herbert Dörner (bis 30.06.1959) | 14.07.1930 | ||||
Martin Hirche (bis 30.06.1958) | 10.10.1922 | ||||
Paul Mebus (bis 30.06.1956) | 09.06.1920 | ||||
Alfred Hammer (bis 30.06.1956) | 06.05.1928 | ||||
Bernhard Schwier (bis 30.06.1956) | 01.06.1936 | ||||
Benno Hartmann (bis 30.06.1955) | 04.10.1924 | ||||
Franz Becker (bis 30.06.1954) | 01.03.1918 | ||||
Sturm | |||||
Walter Müller (bis 30.06.1958) | 22.12.1928 | ||||
Berthold Nordmann (bis 30.06.1958) | 22.04.1926 | ||||
Willi Gierlich (bis 30.06.1954) | 16.08.1932 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 01.08.1953 |
3 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 13.12.1953 00:00 Uhr |
1 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 17.04.1954 00:00 Uhr |
1 : 0 n.V. |
Schema Vergleich |