Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Georg Wurzer (bis 30.04.1960) | 31.01.1907 | ||||
Torwart | |||||
Karl Bögelein (bis 30.06.1957) | 28.01.1927 | ||||
Abwehr | |||||
Erich Retter (bis 30.06.1962) | 17.02.1925 | ||||
Werner Liebschwager (bis 30.06.1958) | 02.05.1927 | ||||
Rolf Krauß (bis 30.06.1956) | 21.10.1930 | ||||
Richard Steimle (bis 30.06.1954) | 18.12.1923 | ||||
Mittelfeld | |||||
Robert Schlienz (bis 30.06.1960) | 03.02.1924 | ||||
Wolfgang Simon (bis 30.06.1958) | 18.11.1933 | ||||
Leo Kronenbitter (bis 30.06.1956) | 08.03.1921 | ||||
Karl Barufka (bis 01.12.1955) | 15.05.1921 | ||||
Sturm | |||||
Rolf Blessing (bis 30.06.1962) | 21.07.1929 | ||||
Erwin Waldner (bis 30.06.1960) | 24.01.1933 | ||||
Dieter Praxl (bis 30.06.1960) | 12.12.1935 | ||||
Ludwig Hinterstocker (bis 30.06.1958) | 01.04.1931 | ||||
Walter Bühler (bis 30.06.1957) | 29.06.1926 | ||||
Otto Baitinger (bis 30.06.1955) | 27.10.1926 | ||||
Roland Wehrle (bis 30.06.1955) | 07.01.1927 | ||||
Pit Krieger (bis 30.06.1954) | 30.11.1929 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 02.08.1953 |
1 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 16.08.1953 |
6 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 13.12.1953 00:00 Uhr |
2 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 24.03.1954 00:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 17.04.1954 00:00 Uhr |
1 : 0 n.V. |
Schema Vergleich |