Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
Klaus Hartenstein (bis 30.06.1955) | 24.03.1930 | ||||
Abwehr | |||||
Georg Stollenwerk (bis 30.06.1966) | 19.12.1930 | ||||
Heribert Finken (bis 30.06.1960) | 31.12.1939 | ||||
Heinz Goffart (bis 30.06.1957) | 03.04.1932 | ||||
Hans Graf (bis 30.06.1956) | 06.08.1923 | ||||
Stefan Langen (bis 30.06.1955) | 15.01.1925 | ||||
Mittelfeld | |||||
Hans Schäfer (bis 30.06.1966) | 19.10.1927 | ||||
Manfred Röhrig (bis 30.06.1963) | 27.07.1938 | ||||
Fritz Breuer (bis 31.12.1961) | 23.08.1929 | ||||
Josef Röhrig (bis 30.06.1960) | 28.02.1925 | ||||
Herbert Dörner (bis 30.06.1959) | 14.07.1930 | ||||
Rudolf Eder (bis 30.06.1959) | 22.09.1930 | ||||
Martin Hirche (bis 30.06.1958) | 10.10.1922 | ||||
Paul Mebus (bis 30.06.1956) | 09.06.1920 | ||||
Alfred Hammer (bis 30.06.1956) | 06.05.1928 | ||||
Bernhard Schwier (bis 30.06.1956) | 01.06.1936 | ||||
Benno Hartmann (bis 30.06.1955) | 04.10.1924 | ||||
Sturm | |||||
Walter Müller (bis 30.06.1958) | 22.12.1928 | ||||
Berthold Nordmann (bis 30.06.1958) | 22.04.1926 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 15.08.1954 |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 21.09.1954 |
7 : 0 |
Schema Vergleich |