Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Paul Oßwald (bis 30.06.1958) | 04.02.1905 | ||||
Torwart | |||||
Walter Zimmermann (bis 30.06.1960) | 17.04.1929 | ||||
Wolfgang Klank (bis 31.03.1955) | 31.07.1930 | ||||
Abwehr | |||||
Hermann Nuber (bis 30.06.1971) | 10.10.1935 | ||||
Otto Finke (bis 30.06.1958) | 04.11.1933 | ||||
Willi Magel (bis 30.06.1957) | 27.05.1925 | ||||
Ferdinand Emberger (bis 30.06.1956) | 18.04.1922 | ||||
Mittelfeld | |||||
Helmut Sattler (bis 30.06.1966) | 25.08.1934 | ||||
Gerhard Kaufhold (bis 03.05.1964) | 02.12.1928 | ||||
Ernst Wade (bis 30.06.1963) | 12.01.1934 | ||||
Heinrich Schaum (bis 30.06.1958) | 11.05.1936 | ||||
Georg Kemmerer (bis 30.06.1956) | 23.07.1922 | ||||
Kurt Schreiner (bis 30.06.1955) | 08.05.1924 | ||||
Sturm | |||||
Berti Kraus (bis 30.06.1963) | 30.07.1934 | ||||
Willi Keim (bis 30.06.1959) | 31.07.1927 | ||||
Helmut Preisendörfer (bis 30.06.1959) | 16.01.1927 | ||||
Wilhelm Weber (bis 30.06.1958) | 11.09.1925 | ||||
Adolf Kallenborn (bis 30.06.1955) | 09.03.1929 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 15.08.1954 |
6 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 26.09.1954 |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 02.01.1955 |
4 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 07.04.1955 |
2 : 1 |
Schema Vergleich |