Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Paul Oßwald (bis 17.04.1964) | 04.02.1905 | ||||
Co-Trainer | |||||
Ivica Horvat (bis 30.06.1964) | 16.07.1926 | ||||
Torwart | |||||
Egon Loy (bis 30.06.1967) | 14.05.1931 | ||||
Karl Eisenhofer (ab 01.07.1962) (bis 30.06.1965) | 04.09.1934 | ||||
Abwehr | |||||
Hermann Höfer (bis 30.06.1966) | 19.07.1934 | ||||
Friedel Lutz (bis 30.06.1966) | 21.01.1939 | ||||
Willi Herbert (bis 30.06.1965) | 10.06.1938 | ||||
Alfred Horn (bis 30.06.1965) | 07.09.1936 | ||||
Hans Weilbächer (bis 30.06.1965) | 23.10.1933 | ||||
Hans-Walter Eigenbrodt (bis 30.06.1964) | 04.08.1935 | ||||
Eberhard Schymik (bis 30.06.1964) | 08.07.1934 | ||||
Adolf Bechtold (bis 30.06.1963) | 20.02.1926 | ||||
Peter Büttner (bis 30.06.1963) | 13.05.1939 | ||||
Ernst Kudrass (bis 30.06.1962) | 17.09.1924 | ||||
Mittelfeld | |||||
Dieter Lindner (bis 30.06.1972) | 11.06.1939 | ||||
Walter Bechtold (ab 01.07.1962) (bis 30.06.1969) | 25.07.1947 | ||||
Jürgen Friedrich (ab 01.07.1962) (bis 30.06.1968) | 11.11.1943 | ||||
Ludwig Landerer (bis 30.06.1966) | 31.05.1937 | ||||
Dieter Stinka (bis 30.06.1966) | 10.08.1937 | ||||
Sturm | |||||
Wolfgang Solz (bis 30.06.1968) | 12.02.1940 | ||||
Lothar Schämer (bis 30.06.1966) | 28.04.1940 | ||||
Erwin Stein (bis 30.06.1966) | 10.06.1935 | ||||
Richard Kreß (bis 30.06.1964) | 06.03.1925 | ||||
Dieter Kraft (bis 30.06.1963) | 03.03.1940 | ||||
Erich Meier (bis 30.06.1962) | 30.03.1935 | ||||
Ernst Kreuz (bis 30.06.1962) | 29.09.1940 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 28.07.1962 |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 08.08.1962 |
1 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 22.08.1962 |
4 : 2 |
Schema Vergleich |