Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Max Merkel (ab 01.07.1962) (bis 10.12.1966) | 07.12.1918 | ||||
Torwart | |||||
Petar Radenković (ab 01.07.1962) (bis 30.06.1970) | 01.10.1934 | ||||
Fritz Herrnleben (ab 01.07.1962) (bis 30.06.1964) | 02.04.1941 | ||||
Abwehr | |||||
Manfred Wagner (bis 30.06.1971) | 31.08.1938 | ||||
Rudolf Zeiser (ab 01.07.1962) (bis 30.06.1970) | 31.03.1936 | ||||
Hans Reich (bis 30.06.1969) | 10.07.1942 | ||||
Rudolf Steiner (bis 30.06.1969) | 07.04.1937 | ||||
Hans Humpa (ab 01.07.1962) (bis 30.06.1965) | 17.04.1939 | ||||
Günter Rahm (bis 30.06.1964) | 02.10.1934 | ||||
Alfons Stemmer (bis 30.06.1964) | 19.10.1933 | ||||
Mittelfeld | |||||
Hans Küppers (bis 30.06.1968) | 24.12.1938 | ||||
Helmut Benthaus (bis 30.06.1962) | 05.06.1935 | ||||
Sturm | |||||
Wilfried Kohlars (ab 01.07.1962) (bis 30.06.1971) | 28.10.1939 | ||||
Alfred Heiß (bis 30.06.1970) | 05.12.1940 | ||||
Hans Rebele (bis 30.06.1969) | 26.01.1943 | ||||
Rudi Brunnenmeier (bis 30.06.1968) | 11.02.1941 | ||||
Werner Anzill (bis 30.06.1964) | 19.04.1940 | ||||
Hans Auernhammer (bis 30.06.1964) | 09.10.1933 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 28.07.1962 |
6 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 08.08.1962 |
4 : 2 |
Schema Vergleich |