Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Helmut Schneider (ab 01.07.1963) (bis 27.01.1965) | 13.07.1913 | ||||
Torwart | |||||
Dieter Haßdenteufel (bis 30.06.1968) | 13.10.1941 | ||||
Volker Danner (bis 30.06.1966) | 21.08.1942 | ||||
Abwehr | |||||
Erich Rohe (bis 30.06.1972) | 24.08.1937 | ||||
Albert Port (bis 30.06.1967) | 24.05.1942 | ||||
Horst Remark (bis 30.06.1966) | 01.06.1936 | ||||
Hans-Günter Grund (bis 30.06.1965) | 11.10.1941 | ||||
Werner Hesse (bis 30.06.1965) | 12.02.1934 | ||||
Heinz Steinmann (ab 01.07.1963) (bis 30.06.1964) | 01.02.1938 | ||||
Werner Prauss (bis 30.06.1963) | 26.10.1933 | ||||
Klaus Fritzinger (bis 30.06.1963) | 08.01.1937 | ||||
Wolfgang Schwierzke (bis 30.06.1963) | 08.03.1937 | ||||
Mittelfeld | |||||
Hans-Dieter Diehl (bis 30.06.1972) | 23.08.1941 | ||||
Manfred Klein (bis 30.06.1966) | 08.12.1935 | ||||
Werner Rinas (ab 01.07.1963) (bis 30.06.1965) | 13.01.1939 | ||||
Volker Müller (bis 30.06.1963) | 19.01.1940 | ||||
Sturm | |||||
Werner Hölzenbein (ab 01.07.1963) (bis 30.06.1965) | 04.02.1939 | ||||
Heinz Vollmar (bis 30.06.1965) | 26.04.1936 | ||||
Dieter Krafczyk (ab 01.07.1963) (bis 30.06.1964) | 23.09.1941 | ||||
Erich Maas (bis 30.06.1964) | 24.12.1940 | ||||
Karl Meng (bis 30.06.1964) | 06.08.1938 | ||||
Friedel Reuther (ab 01.07.1963) (bis 30.06.1964) | 04.02.1942 | ||||
Rainer Schönwälder (ab 01.07.1963) (bis 30.06.1964) | 29.02.1940 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 23.06.1963 |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 31.07.1963 |
1 : 0 |
Schema Vergleich |