Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Horst Buhtz (ab 01.07.1963) (bis 30.06.1966) | 21.09.1923 | ||||
Torwart | |||||
Willi Ertz (ab 01.07.1963) (bis 30.06.1981) | 28.05.1943 | ||||
Horst Kirsch (bis 30.06.1969) | 20.07.1939 | ||||
Abwehr | |||||
Erich Leist (bis 30.06.1968) | 13.05.1935 | ||||
Günter Schröder (bis 30.06.1968) | 11.08.1940 | ||||
Hans Schreier (bis 30.06.1966) | 23.02.1937 | ||||
Peter Hellwig (ab 01.07.1963) (bis 30.06.1965) | 13.01.1943 | ||||
Dieter Schock (bis 30.06.1965) | 18.01.1940 | ||||
Fritz Backes (bis 30.06.1964) | 08.02.1940 | ||||
Erwin Glod (ab 01.07.1963) (bis 30.06.1964) | 09.06.1936 | ||||
Mittelfeld | |||||
Achim Melcher (bis 30.06.1966) | 04.02.1935 | ||||
Dieter Harig (bis 30.06.1966) | 05.09.1933 | ||||
Karl Ringel (bis 30.06.1965) | 30.09.1932 | ||||
Karl-Heinz Pulvermüller (ab 01.07.1963) (bis 30.06.1964) | 15.11.1942 | ||||
Erwin Glod (bis 30.06.1963) | 09.06.1936 | ||||
Sturm | |||||
Günter Kuntz (bis 30.06.1967) | 28.11.1938 | ||||
Peter Utzig (ab 01.07.1963) (bis 30.06.1967) | 25.08.1944 | ||||
Elmar May (bis 30.06.1966) | 05.10.1939 | ||||
Paul Pidancet (bis 30.06.1966) | 08.09.1937 | ||||
Heinz Simmet (ab 01.07.1963) (bis 30.06.1966) | 22.11.1944 | ||||
Rüdiger Gratz (ab 01.07.1963) (bis 30.06.1965) | 06.04.1936 | ||||
Horst Berg (bis 30.06.1965) | 08.09.1941 | ||||
Volker Münz (ab 01.07.1963) (bis 30.06.1965) | 05.08.1944 | ||||
Rudi Dörrenbächer (bis 30.06.1963) | 31.03.1933 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 27.07.1963 |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 31.07.1963 |
1 : 0 |
Schema Vergleich |