Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Martin Wilke (bis 30.06.1964) | 15.11.1926 | ||||
Torwart | |||||
Horst Schnoor (bis 30.06.1969) | 11.04.1934 | ||||
Hans Krämer (bis 30.06.1965) | 07.07.1929 | ||||
Abwehr | |||||
Jürgen Kurbjuhn (bis 30.06.1972) | 26.07.1940 | ||||
Erwin Piechowiak (bis 30.06.1966) | 15.11.1936 | ||||
Gerd Krug (bis 30.06.1966) | 05.08.1936 | ||||
Jochen Meinke (bis 30.06.1966) | 23.10.1930 | ||||
Lothar Kröpelin (bis 30.06.1965) | 06.08.1937 | ||||
Hubert Stapelfeldt (bis 30.06.1965) | 19.04.1941 | ||||
Harry Bähre (bis 30.06.1964) | 22.07.1941 | ||||
Jürgen Werner (bis 30.06.1963) | 15.04.1935 | ||||
Mittelfeld | |||||
Willi Giesemann (ab 01.07.1963) (bis 30.06.1968) | 02.09.1937 | ||||
Peter Wulf (bis 30.06.1967) | 13.03.1938 | ||||
Dieter Seeler (bis 30.06.1966) | 15.12.1931 | ||||
Klaus Neisner (bis 30.06.1963) | 10.05.1936 | ||||
Sturm | |||||
Uwe Seeler (bis 30.06.1972) | 05.11.1936 | ||||
Charly Dörfel (bis 30.06.1972) | 18.09.1939 | ||||
Bernd Dörfel (ab 01.07.1963) (bis 30.06.1968) | 18.12.1944 | ||||
Claus Vogler (ab 01.07.1963) (bis 30.06.1966) | 25.01.1943 | ||||
Fritz Boyens (ab 01.07.1963) (bis 30.06.1965) | 12.10.1943 | ||||
Horst Dehn (bis 30.06.1965) | 20.08.1937 | ||||
Peter Woldmann (ab 01.07.1963) (bis 30.06.1965) | 02.03.1943 | ||||
Ernst Kreuz (bis 30.09.1964) | 29.09.1940 | ||||
Uwe Reuter (bis 30.06.1964) | 27.11.1934 | ||||
Hans-Georg Dulz (bis 30.06.1963) | 31.10.1936 | ||||
Rolf Fritzsche (bis 30.06.1963) | 23.10.1933 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 30.06.1963 |
2 : 5 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 31.07.1963 |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 07.08.1963 |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 14.08.1963 |
3 : 0 |
Schema Vergleich |