Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Gunther Baumann (ab 01.07.1963) (bis 30.06.1964) | 19.01.1921 | ||||
Torwart | |||||
Klaus Basikow (bis 30.06.1966) | 12.06.1937 | ||||
Hans-Joachim Posinski (bis 30.06.1966) | 10.06.1932 | ||||
Abwehr | |||||
Hans-Günter Becker (bis 30.06.1971) | 31.08.1938 | ||||
Horst Talaszus (bis 30.06.1966) | 28.01.1936 | ||||
Eckhardt Peschke (bis 30.06.1966) | 30.08.1934 | ||||
Hans-Jürgen Bäsler (bis 30.06.1964) | 28.03.1938 | ||||
Mittelfeld | |||||
Klaus Konieczka (ab 01.07.1963) (bis 30.06.1968) | 09.02.1944 | ||||
Horst Greuel (bis 30.06.1965) | 21.01.1936 | ||||
Bernd Brückner (ab 01.07.1963) (bis 30.06.1965) | 14.11.1940 | ||||
Jürgen Linder (ab 01.07.1963) (bis 30.06.1964) | 20.07.1942 | ||||
Siegfried Kuntze (bis 30.06.1963) | 26.01.1935 | ||||
Sturm | |||||
Wulf-Ingo Usbeck (ab 01.07.1963) (bis 30.06.1966) | 04.11.1943 | ||||
Erwin Bruske (bis 30.06.1966) | 04.01.1936 | ||||
Helmut Fiebach (bis 30.06.1966) | 08.08.1933 | ||||
Wolfgang Neumann (bis 30.06.1966) | 05.12.1936 | ||||
Wolfgang Rosenfeldt (bis 30.06.1966) | 12.10.1935 | ||||
Heinz Fischer (ab 01.07.1963) (bis 30.06.1965) | 08.02.1939 | ||||
Erich Reimer (bis 30.06.1964) | 14.09.1940 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 28.06.1963 |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 31.07.1963 |
1 : 0 |
Schema Vergleich |