Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Werner Liebrich (ab 24.02.1964) (bis 30.06.1965) | 18.01.1927 | ||||
Günter Brocker (bis 23.02.1964) | 24.05.1925 | ||||
Torwart | |||||
Wolfgang Schnarr (bis 30.06.1970) | 09.06.1941 | ||||
Horst-Dieter Strich (bis 30.06.1965) | 08.04.1941 | ||||
Abwehr | |||||
Gerd Schneider (bis 30.06.1970) | 18.12.1940 | ||||
Roland Kiefaber (bis 30.06.1969) | 19.09.1942 | ||||
Willi Kostrewa (bis 30.06.1967) | 14.01.1940 | ||||
Werner Mangold (bis 30.06.1966) | 19.09.1934 | ||||
Heinrich Bauer (bis 30.06.1965) | 11.06.1935 | ||||
Dieter Pulter (bis 30.06.1965) | 09.02.1939 | ||||
Hermann Diehl (bis 30.06.1964) | 27.06.1936 | ||||
Dieter Schönborn (bis 30.06.1964) | 07.09.1939 | ||||
Mittelfeld | |||||
Wilhelm Wrenger (bis 30.06.1967) | 15.04.1938 | ||||
Jürgen Neumann (bis 30.06.1966) | 06.12.1941 | ||||
Sturm | |||||
Willy Reitgaßl (bis 30.06.1968) | 29.02.1936 | ||||
Harald Braner (bis 30.06.1967) | 19.08.1943 | ||||
Erich Meier (bis 30.06.1965) | 30.03.1935 | ||||
Co Prins (bis 30.06.1965) | 05.06.1938 | ||||
Winfried Richter (bis 30.06.1965) | 19.01.1941 | ||||
Manfred Feldmüller (bis 30.06.1964) | 22.04.1940 | ||||
Walter Gawletta (bis 30.06.1964) | 14.10.1935 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 08.04.1964 |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 22.04.1964 |
4 : 2 |
Schema Vergleich |