Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Helmut Schneider (bis 27.01.1965) | 13.07.1913 | ||||
Torwart | |||||
Dieter Haßdenteufel (bis 30.06.1968) | 13.10.1941 | ||||
Volker Danner (bis 30.06.1966) | 21.08.1942 | ||||
Abwehr | |||||
Erich Rohe (bis 30.06.1972) | 24.08.1937 | ||||
Albert Port (bis 30.06.1967) | 24.05.1942 | ||||
Horst Remark (bis 30.06.1966) | 01.06.1936 | ||||
Hans-Günter Grund (bis 30.06.1965) | 11.10.1941 | ||||
Werner Hesse (bis 30.06.1965) | 12.02.1934 | ||||
Heinz Steinmann (bis 30.06.1964) | 01.02.1938 | ||||
Mittelfeld | |||||
Hans-Dieter Diehl (bis 30.06.1972) | 23.08.1941 | ||||
Manfred Klein (bis 30.06.1966) | 08.12.1935 | ||||
Werner Rinas (bis 30.06.1965) | 13.01.1939 | ||||
Sturm | |||||
Werner Hölzenbein (bis 30.06.1965) | 04.02.1939 | ||||
Heinz Vollmar (bis 30.06.1965) | 26.04.1936 | ||||
Dieter Krafczyk (bis 30.06.1964) | 23.09.1941 | ||||
Erich Maas (bis 30.06.1964) | 24.12.1940 | ||||
Karl Meng (bis 30.06.1964) | 06.08.1938 | ||||
Friedel Reuther (bis 30.06.1964) | 04.02.1942 | ||||
Rainer Schönwälder (bis 30.06.1964) | 29.02.1940 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 08.04.1964 |
6 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 22.04.1964 |
2 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 20.05.1964 |
1 : 3 |
Schema Vergleich |