Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Fritz Langner (bis 30.06.1964) | 08.08.1912 | ||||
Torwart | |||||
Manfred Orzessek (bis 30.06.1969) | 30.06.1933 | ||||
Abwehr | |||||
Rudolf Pöggeler (bis 30.06.1969) | 12.04.1939 | ||||
Arno Ernst (bis 30.06.1967) | 29.09.1941 | ||||
Albert Jansen (bis 30.06.1967) | 03.11.1936 | ||||
Walter Wimmer (bis 30.06.1967) | 30.11.1943 | ||||
Heinz Lowin (bis 30.06.1967) | 25.12.1938 | ||||
Heinz de Lange (bis 30.06.1966) | 13.04.1937 | ||||
Gerd Schommen (bis 30.06.1966) | 16.12.1932 | ||||
Siegmar Gollers (bis 30.06.1965) | 19.12.1943 | ||||
Horst-Dieter Höttges (bis 30.06.1964) | 10.09.1943 | ||||
Heinz Crawatzo (bis 30.06.1964) | 04.07.1936 | ||||
19 | Friedhelm Frontzeck (bis 01.07.1963) | 15.03.1938 | |||
Mittelfeld | |||||
Günter Netzer (bis 30.06.1973) | 14.09.1944 | ||||
Heinz-Willi Raßmanns (bis 30.06.1967) | 10.04.1940 | ||||
Egon Milder (bis 30.06.1966) | 22.04.1942 | ||||
Hans Göbbels (bis 01.07.1963) | 07.03.1936 | ||||
Sturm | |||||
Herbert Laumen (bis 30.06.1971) | 11.08.1943 | ||||
Werner Weigel (bis 30.06.1965) | 20.03.1939 | ||||
Ulrich Kohn (bis 30.06.1964) | 11.02.1937 | ||||
Karl-Heinz Mülhausen (bis 30.06.1964) | 18.06.1937 | ||||
Helmut Fendel (bis 01.07.1963) | 27.07.1936 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 08.04.1964 |
2 : 1 |
Schema Vergleich |