Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Fritz Langner (ab 26.04.1964) (bis 30.06.1967) | 08.08.1912 | ||||
Georg Gawliczek (bis 25.04.1964) | 02.02.1919 | ||||
Torwart | |||||
Josef Broden (bis 30.06.1966) | 02.04.1927 | ||||
Horst Mühlmann (bis 30.06.1966) | 02.01.1940 | ||||
Abwehr | |||||
Hans-Jürgen Becher (bis 30.06.1971) | 21.09.1941 | ||||
Friedel Rausch (bis 30.06.1971) | 27.02.1940 | ||||
Uwe Kleina (bis 30.06.1966) | 11.10.1944 | ||||
Egon Horst (bis 30.06.1965) | 25.11.1938 | ||||
Hans Nowak (bis 30.06.1965) | 09.08.1937 | ||||
Willi Schulz (bis 30.06.1965) | 04.10.1938 | ||||
Mittelfeld | |||||
Karl-Heinz Bechmann (bis 30.06.1967) | 07.02.1944 | ||||
Günter Herrmann (bis 30.06.1967) | 01.09.1939 | ||||
Günter Karnhof (bis 30.06.1965) | 21.10.1931 | ||||
Manfred Berz (bis 30.06.1965) | 13.04.1938 | ||||
Sturm | |||||
Harald Klose (bis 30.06.1968) | 12.03.1945 | ||||
Manfred Kreuz (bis 30.06.1966) | 07.03.1936 | ||||
Hans-Georg Lambert (bis 30.06.1965) | 07.10.1939 | ||||
Waldemar Gerhardt (bis 30.06.1965) | 06.01.1939 | ||||
Willi Koslowski (bis 30.06.1965) | 17.12.1937 | ||||
Stan Libuda (bis 30.06.1965) | 10.10.1943 | ||||
Klaus Matischak (bis 30.06.1964) | 24.10.1938 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 08.04.1964 |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 22.04.1964 |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 20.05.1964 |
2 : 1 |
Schema Vergleich |