Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Josef Schneider (bis 08.03.1965) | 13.04.1914 | ||||
Torwart | |||||
Hans-Jürgen Krumnow (bis 30.06.1969) | 17.02.1943 | ||||
Wolfgang Tillich (bis 30.06.1967) | 25.11.1938 | ||||
Abwehr | |||||
Hans Eder (bis 30.06.1972) | 14.11.1934 | ||||
Lothar Groß (bis 30.06.1970) | 10.02.1940 | ||||
Klaus Heuer (bis 30.06.1967) | 14.09.1935 | ||||
Hans-Günter Schimmöller (bis 30.06.1967) | 25.09.1935 | ||||
Otto Rehhagel (bis 30.06.1966) | 09.08.1938 | ||||
Lothar Philipp (bis 30.06.1965) | 26.02.1937 | ||||
Peter Schlesinger (bis 30.06.1965) | 08.10.1937 | ||||
Dr. Günter Schüler (bis 30.06.1964) | 10.02.1934 | ||||
Karl-Heinz Wiegel (bis 30.06.1964) | 28.03.1938 | ||||
Mittelfeld | |||||
Hans-Joachim Altendorff (bis 30.06.1971) | 22.12.1940 | ||||
Helmut Faeder (bis 30.06.1967) | 03.07.1935 | ||||
Sturm | |||||
Lutz Steinert (bis 30.06.1967) | 18.03.1939 | ||||
Horst Waclawiak (bis 30.06.1967) | 01.01.1938 | ||||
Klaus Scheinig (bis 30.06.1966) | 15.09.1941 | ||||
Eberhard Borchert (bis 30.06.1965) | 22.05.1941 | ||||
Uwe Klimaschefski (bis 30.06.1965) | 11.12.1938 | ||||
Carl-Heinz Rühl (bis 30.06.1965) | 14.11.1939 | ||||
Harald Beyer (bis 30.06.1964) | 21.09.1939 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Dienstag, 07.04.1964 |
1 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 22.04.1964 |
4 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 20.05.1964 |
4 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 03.06.1964 |
3 : 1 |
Schema Vergleich |