Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Kurt Sommerlatt (bis 26.01.1965) | 25.12.1928 | ||||
Torwart | |||||
Erich Wolf (bis 30.06.1967) | 23.05.1940 | ||||
Manfred Paul (bis 30.06.1966) | 13.02.1938 | ||||
Abwehr | |||||
Peter Koßmann (bis 30.06.1968) | 19.08.1941 | ||||
Horst Saida (bis 30.06.1967) | 29.10.1939 | ||||
Gustav Witlatschil (bis 30.06.1967) | 09.12.1935 | ||||
Willi Rihm (bis 30.06.1966) | 18.08.1936 | ||||
Reinhold Wischnowsky (bis 30.06.1966) | 10.10.1938 | ||||
Rolf Kahn (bis 30.06.1965) | 09.12.1943 | ||||
Dieter Klaußner (bis 30.06.1965) | 01.06.1938 | ||||
Gerhard Helm (bis 30.06.1964) | 30.06.1939 | ||||
Horst Hotz (bis 30.06.1964) | 09.01.1941 | ||||
Dieter Meinzer (bis 30.06.1964) | 07.10.1942 | ||||
Mittelfeld | |||||
Josef Marx (bis 30.06.1969) | 20.11.1934 | ||||
Heinz Ruppenstein (bis 30.06.1964) | 02.07.1930 | ||||
Sturm | |||||
Klaus Zaczyk (bis 30.06.1968) | 25.05.1945 | ||||
Gerhard Kentschke (bis 30.06.1966) | 18.09.1942 | ||||
Willi Dürrschnabel (bis 30.06.1966) | 07.02.1945 | ||||
Hartmann Madl (bis 30.06.1966) | 16.11.1939 | ||||
Erwin Metzger (bis 30.06.1966) | 27.07.1939 | ||||
Otto Geisert (bis 30.06.1965) | 18.11.1939 | ||||
Ernst Röhrig (bis 30.06.1965) | 28.10.1940 | ||||
Siegfried Stark (bis 30.06.1965) | 17.02.1940 | ||||
Horst Wild (bis 30.06.1965) | 04.10.1943 | ||||
Joachim Thimm (bis 30.06.1964) | 30.10.1939 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 08.04.1964 |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 02.05.1964 |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 20.05.1964 |
2 : 1 |
Schema Vergleich |