Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Rudi Gutendorf (bis 01.03.1965) | 30.08.1926 | ||||
Torwart | |||||
Manfred Manglitz (bis 30.06.1969) | 08.03.1940 | ||||
Erich Staude (bis 30.06.1967) | 11.02.1938 | ||||
Friedhelm Jesse (bis 30.06.1965) | 11.05.1936 | ||||
Abwehr | |||||
Hartmut Heidemann (bis 30.06.1972) | 05.06.1941 | ||||
Manfred Müller (bis 30.06.1970) | 07.08.1941 | ||||
Günter Preuß (bis 30.06.1969) | 10.11.1936 | ||||
Johann Sabath (bis 30.06.1969) | 04.06.1939 | ||||
Dieter Danzberg (bis 30.06.1965) | 12.11.1940 | ||||
Johann Cichy (bis 30.06.1965) | 02.06.1932 | ||||
Kurt Gorgs (bis 30.06.1964) | 19.02.1939 | ||||
Sturm | |||||
Pille Gecks (bis 30.06.1969) | 18.09.1942 | ||||
Werner Krämer (bis 30.06.1967) | 23.01.1940 | ||||
Heinz Versteeg (bis 30.06.1966) | 24.03.1939 | ||||
Heinz Höher (bis 30.06.1965) | 11.08.1938 | ||||
Werner Lotz (bis 30.06.1965) | 04.09.1938 | ||||
Helmut Rahn (bis 30.11.1964) | 16.08.1929 | ||||
Uwe Erich (bis 30.06.1964) | 24.12.1937 | ||||
Werner Kubek (bis 30.06.1964) | 29.06.1938 | ||||
Ludwig Nolden (bis 30.06.1964) | 05.10.1935 | ||||
Gustav Walenciak (bis 30.06.1964) | 23.08.1939 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Dienstag, 07.04.1964 |
1 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |