Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Richard Schneider (bis 30.06.1966) | 16.12.1919 | ||||
Torwart | |||||
Herbert Eiteljörge (bis 30.06.1969) | 27.11.1934 | ||||
Dieter Feller (bis 30.06.1964) | 01.12.1942 | ||||
Herbert Prott (bis 30.06.1964) | 03.12.1932 | ||||
Abwehr | |||||
Heinz-Rüdiger Voß (bis 30.06.1973) | 28.10.1942 | ||||
Heribert Kania (bis 30.06.1965) | 02.03.1932 | ||||
Werner Lungwitz (bis 30.06.1965) | 09.04.1942 | ||||
Klaus Bockisch (bis 30.06.1964) | 05.12.1938 | ||||
Helmut Menzel (bis 30.06.1964) | 26.06.1935 | ||||
Helmut Tybussek (bis 30.06.1964) | 10.04.1936 | ||||
Mittelfeld | |||||
Dagmar Drewes (bis 30.06.1970) | 09.12.1937 | ||||
Karl-Heinz Bente (bis 30.06.1964) | 13.09.1941 | ||||
Sturm | |||||
Falk Dörr (bis 30.06.1973) | 24.06.1941 | ||||
Hermann Lulka (bis 30.06.1967) | 04.08.1935 | ||||
Manfred Pohlschmidt (bis 30.06.1965) | 27.08.1940 | ||||
Eberhard Herbst (bis 30.06.1964) | 27.08.1940 | ||||
Manfred Rummel (bis 30.06.1964) | 22.07.1938 | ||||
Walter Bensmann (bis 30.06.1964) | 16.05.1938 | ||||
Winfried Geerken (bis 30.06.1964) | 27.01.1938 | ||||
Karl-Heinz Kiß (bis 30.06.1964) | 28.06.1941 | ||||
Bernhard Pohlschmidt (bis 30.06.1964) | 03.07.1935 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 08.04.1964 |
1 : 3 |
Schema Vergleich |