Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Emil Izsó (bis 15.10.1963) | 17.03.1913 | ||||
Torwart | |||||
Karl-Heinz Schelp (bis 30.06.1966) | 16.09.1940 | ||||
Willy Mehlmann (bis 30.06.1965) | 24.01.1936 | ||||
Abwehr | |||||
Walter Bulik (bis 30.06.1969) | 17.09.1933 | ||||
Dieter Willmann (bis 30.06.1965) | 17.03.1940 | ||||
Hannes Altenkirch (bis 30.06.1964) | 11.10.1934 | ||||
Erwin Türk (bis 30.06.1964) | 12.11.1934 | ||||
Mittelfeld | |||||
Walter Wiethe (bis 30.06.1971) | 03.03.1940 | ||||
Karl Heinz Wöbker (bis 30.06.1970) | 14.08.1940 | ||||
Reinhard Haseldiek (bis 31.12.1969) | 26.04.1933 | ||||
Helmut Bensmann (bis 30.06.1969) | 19.02.1940 | ||||
Edgar Schöneich (bis 30.06.1968) | 11.08.1944 | ||||
Klaus Iwanzik (bis 30.06.1967) | 05.09.1940 | ||||
Manfred Deters (bis 30.06.1967) | 24.01.1941 | ||||
Rudolf Kuhlmann (bis 30.06.1967) | 28.02.1939 | ||||
Rolf Ernst (bis 30.06.1965) | 02.05.1940 | ||||
Sturm | |||||
Peter Beckmann (bis 30.06.1967) | 18.11.1936 | ||||
Helmut Möller (bis 30.06.1967) | 09.10.1938 | ||||
Dieter Jarczyk (bis 30.06.1966) | 20.12.1940 | ||||
Udo Lattek (bis 30.06.1965) | 16.01.1935 | ||||
Hans Würz (bis 30.06.1964) | 09.10.1937 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 08.04.1964 |
3 : 0 |
Schema Vergleich |