Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Helmuth Johannsen (bis 30.06.1970) | 27.02.1920 | ||||
Co-Trainer | |||||
Heinz Patzig (bis 21.03.1979) | 19.09.1929 | ||||
Torwart | |||||
Horst Wolter (bis 30.06.1972) | 08.06.1942 | ||||
Hans Jäcker (bis 30.06.1967) | 20.11.1932 | ||||
Abwehr | |||||
Joachim Bäse (bis 30.06.1973) | 02.09.1939 | ||||
Peter Kaack (bis 30.06.1973) | 09.12.1943 | ||||
Walter Schmidt (bis 30.06.1970) | 02.08.1937 | ||||
Wolfgang Brase (bis 30.06.1968) | 07.02.1939 | ||||
Klaus Meyer (bis 30.06.1968) | 05.08.1937 | ||||
Günter Busse (bis 30.06.1966) | 24.04.1941 | ||||
Ernst Saalfrank (bis 30.06.1965) | 12.10.1939 | ||||
Wolfgang Wolfram (bis 30.06.1965) | 28.07.1939 | ||||
Aykut Ünyazici (bis 30.06.1965) | 25.12.1936 | ||||
Mittelfeld | |||||
Dieter Krafczyk (bis 30.06.1966) | 23.09.1941 | ||||
Sturm | |||||
Klaus Gerwien (bis 30.06.1973) | 11.09.1940 | ||||
Erich Maas (bis 30.06.1970) | 24.12.1940 | ||||
Lothar Ulsaß (bis 30.06.1969) | 09.09.1940 | ||||
Hans-Georg Dulz (bis 30.06.1968) | 31.10.1936 | ||||
Lothar Weschke (bis 30.06.1966) | 11.10.1943 | ||||
Helmut Hosung (bis 30.06.1965) | 01.04.1940 | ||||
Jürgen Moll (bis 30.06.1965) | 16.11.1939 | ||||
Gerhard Schrader (bis 30.06.1965) | 01.01.1940 | ||||
Manfred Wuttich (bis 30.06.1965) | 26.01.1941 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 16.01.1965 |
1 : 5 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 06.02.1965 |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 27.02.1965 |
0 : 2 |
Schema Vergleich |