Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Ivica Horvat (bis 30.06.1965) | 16.07.1926 | ||||
Torwart | |||||
Egon Loy (bis 30.06.1967) | 14.05.1931 | ||||
Karl Eisenhofer (bis 30.06.1965) | 04.09.1934 | ||||
Spira Djuric (bis 30.06.1965) | 25.05.1940 | ||||
Abwehr | |||||
Hermann Höfer (bis 30.06.1966) | 19.07.1934 | ||||
Friedel Lutz (bis 30.06.1966) | 21.01.1939 | ||||
Richard Weber (bis 30.06.1966) | 27.06.1938 | ||||
Willi Herbert (bis 30.06.1965) | 10.06.1938 | ||||
Alfred Horn (bis 30.06.1965) | 07.09.1936 | ||||
Fritz Kübert (bis 30.06.1965) | 08.12.1939 | ||||
Hans Weilbächer (bis 30.06.1965) | 23.10.1933 | ||||
Josef Weilbächer (bis 30.06.1965) | 29.12.1944 | ||||
Mittelfeld | |||||
Dieter Lindner (bis 30.06.1972) | 11.06.1939 | ||||
Helmut Kraus (bis 30.06.1969) | 16.11.1938 | ||||
Walter Bechtold (bis 30.06.1969) | 25.07.1947 | ||||
Jürgen Friedrich (bis 30.06.1968) | 11.11.1943 | ||||
Peter Blusch (bis 30.06.1968) | 11.06.1942 | ||||
Ludwig Landerer (bis 30.06.1966) | 31.05.1937 | ||||
Dieter Stinka (bis 30.06.1966) | 10.08.1937 | ||||
Sturm | |||||
Willi Huberts (bis 30.06.1970) | 22.02.1938 | ||||
Wolfgang Solz (bis 30.06.1968) | 12.02.1940 | ||||
Lothar Schämer (bis 30.06.1966) | 28.04.1940 | ||||
Erwin Stein (bis 30.06.1966) | 10.06.1935 | ||||
Horst Trimhold (bis 30.06.1966) | 04.02.1941 | ||||
Georg Lechner (bis 30.06.1966) | 18.08.1941 | ||||
Hans-Georg Tutschek (bis 30.06.1965) | 18.09.1941 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 16.01.1965 |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 06.02.1965 |
1 : 2 |
Schema Vergleich |