Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Max Merkel (bis 10.12.1966) | 07.12.1918 | ||||
Torwart | |||||
Petar Radenković (bis 30.06.1970) | 01.10.1934 | ||||
Wilfried Tepe (bis 30.06.1966) | 25.11.1940 | ||||
Abwehr | |||||
Manfred Wagner (bis 30.06.1971) | 31.08.1938 | ||||
Rudolf Zeiser (bis 30.06.1970) | 31.03.1936 | ||||
Hans Reich (bis 30.06.1969) | 10.07.1942 | ||||
Rudolf Steiner (bis 30.06.1969) | 07.04.1937 | ||||
Bernd Patzke (bis 30.06.1969) | 14.03.1943 | ||||
Otto Luttrop (bis 30.06.1966) | 01.03.1939 | ||||
Hans Humpa (bis 30.06.1965) | 17.04.1939 | ||||
Stevan Bena (bis 30.06.1965) | 23.08.1935 | ||||
Mittelfeld | |||||
Peter Grosser (bis 30.06.1969) | 28.09.1938 | ||||
Hans Küppers (bis 30.06.1968) | 24.12.1938 | ||||
Alfred Pyka (bis 30.06.1965) | 28.06.1934 | ||||
Sturm | |||||
Wilfried Kohlars (bis 30.06.1971) | 28.10.1939 | ||||
Alfred Heiß (bis 30.06.1970) | 05.12.1940 | ||||
Hans Rebele (bis 30.06.1969) | 26.01.1943 | ||||
Rudi Brunnenmeier (bis 30.06.1968) | 11.02.1941 | ||||
Hans Fischer (bis 30.06.1966) | 23.08.1944 | ||||
Ernst Winterhalder (bis 30.06.1966) | 16.08.1944 | ||||
Berti Kraus (bis 30.06.1965) | 30.07.1934 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 16.01.1965 |
3 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 06.02.1965 |
2 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 17.02.1965 |
1 : 2 |
Schema Vergleich |