Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Rudi Gutendorf (ab 08.03.1965) (bis 06.12.1966) | 30.08.1926 | ||||
Franz Seibold (ab 25.02.1965) (bis 07.03.1965) | 09.04.1912 | ||||
Kurt Baluses (bis 24.02.1965) | 30.06.1914 | ||||
Torwart | |||||
Günter Sawitzki (bis 30.06.1971) | 22.11.1932 | ||||
Werner Pfeifer (bis 30.06.1968) | 09.09.1941 | ||||
Lorenz Fischer (bis 30.06.1965) | 02.11.1934 | ||||
Abwehr | |||||
Willi Entenmann (ab 01.01.1965) (bis 30.06.1976) | 25.09.1943 | ||||
Hans Eisele (bis 07.10.1971) | 07.08.1940 | ||||
Theodor Hoffmann (bis 30.06.1970) | 05.07.1940 | ||||
Gerd Menne (bis 30.06.1969) | 14.12.1939 | ||||
Günter Seibold (bis 30.06.1969) | 11.12.1936 | ||||
Klaus-Dieter Sieloff (bis 30.06.1969) | 27.02.1942 | ||||
Eberhard Pfisterer (bis 30.06.1967) | 05.01.1938 | ||||
Werner Walter (bis 30.06.1966) | 19.03.1939 | ||||
Rudi Entenmann (bis 30.06.1965) | 19.05.1940 | ||||
Hans Arnold (bis 30.06.1965) | 08.10.1941 | ||||
Siegfried Böhringer (bis 30.06.1965) | 26.10.1940 | ||||
Sturm | |||||
Hartmut Weiß (bis 30.06.1968) | 13.01.1942 | ||||
Rolf Geiger (bis 30.06.1967) | 16.10.1934 | ||||
Manfred Reiner (bis 30.06.1967) | 16.09.1937 | ||||
Erwin Waldner (bis 30.06.1967) | 24.01.1933 | ||||
Dieter Höller (bis 30.06.1966) | 03.09.1938 | ||||
Hans Krauß (bis 30.06.1966) | 28.05.1943 | ||||
Helmut Siebert (bis 30.06.1966) | 17.03.1942 | ||||
Gerhard Wanner (bis 30.06.1965) | 27.03.1939 | ||||
Helmut Huttary (bis 30.06.1965) | 28.02.1944 | ||||
Gustav Talpay (bis 30.06.1965) | 21.01.1940 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 16.01.1965 |
0 : 5 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 06.02.1965 |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 27.02.1965 |
4 : 2 |
Schema Vergleich |