Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Heinz-Ludwig Schmidt (ab 11.11.1965) (bis 30.06.1966) | 02.03.1920 | ||||
Franz Linken (bis 10.11.1965) | 13.07.1912 | ||||
Torwart | |||||
Heinz Rohloff (bis 30.06.1969) | 24.03.1939 | ||||
Klaus Basikow (bis 30.06.1966) | 12.06.1937 | ||||
Hans-Joachim Posinski (bis 30.06.1966) | 10.06.1932 | ||||
Abwehr | |||||
Hans-Günter Becker (bis 30.06.1971) | 31.08.1938 | ||||
Bernd Meißel (bis 30.06.1971) | 03.10.1938 | ||||
Volker Becker (bis 30.06.1969) | 12.12.1946 | ||||
Hans-Jürgen Bäsler (bis 30.06.1966) | 28.03.1938 | ||||
Heribert Finken (bis 30.06.1966) | 31.12.1939 | ||||
Horst Talaszus (bis 30.06.1966) | 28.01.1936 | ||||
Eckhardt Peschke (bis 30.06.1966) | 30.08.1934 | ||||
Mittelfeld | |||||
Klaus Konieczka (bis 30.06.1968) | 09.02.1944 | ||||
Peter Engler (bis 30.06.1967) | 03.09.1936 | ||||
Bernd Hänsler (bis 30.06.1966) | 24.07.1946 | ||||
Jürgen Linder (bis 30.06.1966) | 20.07.1942 | ||||
Manfred Maeder (bis 30.06.1966) | 14.08.1945 | ||||
Horst Szymaniak (bis 30.06.1966) | 29.08.1934 | ||||
Sturm | |||||
Jürgen Wähling (bis 30.06.1967) | 06.12.1940 | ||||
Wulf-Ingo Usbeck (bis 30.06.1966) | 04.11.1943 | ||||
Erwin Bruske (bis 30.06.1966) | 04.01.1936 | ||||
Helmut Fiebach (bis 30.06.1966) | 08.08.1933 | ||||
Wolfgang Neumann (bis 30.06.1966) | 05.12.1936 | ||||
Wolfgang Rosenfeldt (bis 30.06.1966) | 12.10.1935 | ||||
Ulrich Sand (bis 30.06.1966) | 08.02.1944 | ||||
Lothar Zeh (bis 30.06.1966) | 10.06.1943 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 22.01.1966 00:00 Uhr |
1 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 19.02.1966 00:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |