Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Hennes Weisweiler (bis 30.06.1975) | 05.12.1919 | ||||
Torwart | |||||
Volker Danner (bis 30.06.1970) | 21.08.1942 | ||||
Manfred Orzessek (bis 30.06.1969) | 30.06.1933 | ||||
Abwehr | |||||
Berti Vogts (bis 30.06.1979) | 30.12.1946 | ||||
Heinz Wittmann (bis 30.06.1973) | 12.09.1943 | ||||
Rudolf Pöggeler (bis 30.06.1969) | 12.04.1939 | ||||
Manfred Kempers (bis 30.06.1969) | 08.02.1948 | ||||
Arno Ernst (bis 30.06.1967) | 29.09.1941 | ||||
Albert Jansen (bis 30.06.1967) | 03.11.1936 | ||||
Manfred Vitus (bis 30.06.1967) | 28.04.1947 | ||||
Walter Wimmer (bis 30.06.1967) | 30.11.1943 | ||||
Heinz Lowin (bis 30.06.1967) | 25.12.1938 | ||||
Vladimir Durković (bis 30.06.1967) | 06.11.1937 | ||||
Mittelfeld | |||||
Günter Netzer (bis 30.06.1973) | 14.09.1944 | ||||
Egon Milder (bis 30.06.1968) | 22.04.1942 | ||||
Werner Waddey (bis 30.06.1968) | 22.03.1946 | ||||
Gerhard Elfert (bis 30.06.1967) | 06.09.1942 | ||||
Heinz-Willi Raßmanns (bis 30.06.1967) | 10.04.1940 | ||||
Sturm | |||||
Herbert Laumen (bis 30.06.1971) | 11.08.1943 | ||||
Herbert Wimmer (bis 30.06.1971) | 09.11.1944 | ||||
Erwin Spinnler (bis 30.06.1968) | 11.04.1947 | ||||
Jupp Heynckes (bis 30.06.1967) | 09.05.1945 | ||||
Bernd Rupp (bis 30.06.1967) | 24.02.1942 | ||||
Dieter Schollbach (bis 30.06.1967) | 19.09.1947 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 14.01.1967 |
4 : 2 |
Schema Vergleich |