Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Kurt Sommerlatt (bis 30.06.1967) | 25.12.1928 | ||||
Torwart | |||||
Peter Jann (bis 30.06.1970) | 04.11.1938 | ||||
Abwehr | |||||
Werner Tretter (bis 30.06.1977) | 07.01.1948 | ||||
Robert Jung (bis 30.06.1976) | 19.12.1944 | ||||
Horst Brill (bis 30.06.1973) | 28.04.1941 | ||||
Alois Herbrik (bis 30.06.1969) | 18.01.1937 | ||||
Günter Klein (bis 30.06.1968) | 04.03.1938 | ||||
Mittelfeld | |||||
Peter Bernhardt (bis 30.06.1970) | 31.03.1945 | ||||
Dietmar Höh (bis 30.06.1970) | 15.04.1939 | ||||
Heini Seebach (bis 30.06.1969) | 14.11.1937 | ||||
Georg Jung (bis 30.06.1968) | 04.08.1946 | ||||
Gerhard Kirstein (bis 30.06.1968) | |||||
Rudi Murmann (bis 30.06.1968) | 31.01.1947 | ||||
Horst Schmitt (bis 30.06.1967) | 26.10.1935 | ||||
Roland Weida (bis 30.06.1967) | 11.12.1943 | ||||
Hans-Erwin Volberg (bis 30.06.1967) | 18.06.1940 | ||||
Sturm | |||||
Hilmar Weishaar (bis 30.06.1972) | 01.08.1939 | ||||
Dieter Weinkauff (bis 30.06.1970) | 26.09.1947 | ||||
Hugo Dausmann (bis 30.06.1968) | 12.09.1942 | ||||
Hans Eippert (bis 30.06.1968) | 02.12.1945 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 14.01.1967 |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 25.01.1967 |
0 : 1 |
Schema Vergleich |